Adnan Dibrani (S)
Europaparlamentariker
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Hallands län
- Titel
- Banktjänsteman.
- Född år
- 1985
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Europaparlamentet
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2024-07-15
Europaparlamentet
- Ledamot
- 2024-07-16 – 2029-07-16
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2017-09-22
Finansutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2024-07-15
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-09-29
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2013-10-03
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2024-07-15
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2012-06-20 – 2014-09-29
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-08-31
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Riksdagens ansvarsnämnd
- Ledamot
- 2022-02-16 – 2024-04-10
Riksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet
- Suppleant
- 2014-10-28 – 2018-10-28
Riksdagens överklagandenämnd
- Suppleant
- 2015-01-13 – 2018-10-09
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2022-11-01 – 2024-07-15
- Suppleant
- 2018-11-01 – 2022-10-31
Riksdagens råd för Riksrevisionen
- Suppleant
- 2021-10-12 – 2024-07-15
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–. Ledamot skatteutskottet 14–17 och finansutskottet 18–. Suppleant utbildningsutskottet 10–14, näringsutskottet 10–13, finansutskottet 12–18 och utrikesutskottet 12–14 och 18–. Suppleant riksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavet 14–18, riksdagens överklagandenämnd 15–18, Europarådets svenska delegation 18– och riksdagens ansvarsnämnd 22–.
Utbildning
Gymnasieskola, Peder Skrivares skola, Varberg, slutår 04. Ekonomi/politik, Internationella Handelshögskolan i Jönköping.
Anställningar
Kundtjänst/kassa, Swedbank 07. Privatrådgivare, Varbergs Sparbank 08.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, ESV.
Bostadsort
Varberg
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Jordbävningen i Albanien
Skriftlig fråga 2019/20:631 av Adnan Dibrani (S)
Fråga 2019/20:631 Jordbävningen i Albanien av Adnan Dibrani S till Utrikesminister Ann Linde S Vi är många som känner sorg över den naturkatastrof som har drabbat Albanien. Samtidigt känner vi glädje över att så många har agerat och ställt upp i den akuta krisen. Nu går dock Albanien, som är ett av Europas fattigaste- Inlämnad
- 2019-12-12
- Besvarare
- Utrikesminister Ann Linde (S)
Preskriptionstiden för sexualbrott mot barn
Skriftlig fråga 2019/20:344 av Adnan Dibrani (S)
Fråga 2019/20:344 Preskriptionstiden för sexualbrott mot barn av Adnan Dibrani S till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S När det gäller sexualbrott mot barn börjar preskriptionstiden att räknas från den dag då barnet vuxit upp och fyller 18 år, inte från den dag då brottet begicks. Det här är i grunden- Inlämnad
- 2019-11-08
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Avgifter i skolan
Skriftlig fråga 2013/14:595 av Adnan Dibrani (S)
Fråga 2013/14:595 Avgifter i skolan av Adnan Dibrani S till Utbildningsminister Jan Björklund FP Enlig skollagen ska skolan vara gratis för våra barn, vilket innebär att skolorna endast undantagsvis får ta ut en obetydlig avgift exempelvis för någon aktivitet. Så är det tyvärr inte i dag. Det är allt vanligare att eleverna- Inlämnad
- 2014-05-06
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
Rättegång mot svensk journalist i Kosovo
Skriftlig fråga 2013/14:594 av Adnan Dibrani (S)
Fråga 2013/14:594 Rättegång mot svensk journalist i Kosovo av Adnan Dibrani S till Utrikesminister Carl Bildt M Milaim Zeka är en svensk journalist med albansk bakgrund. Han har arbetat länge med så kallad grävande journalistik, bland annat för programmet Uppdrag granskning för SVT, för att avslöja missförhållanden- Inlämnad
- 2014-05-06
- Besvarare
- Carl Bildt (M)
Kosovos medlemskap i Europeiska radio- och tv-unionen
Skriftlig fråga 2013/14:342 av Dibrani, Adnan (S)
den 21 januari Fråga 2013/14:342 Kosovos medlemskap i Europeiska radio- och tv-unionen av Adnan Dibrani S till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth M Europeiska radio- och tv-unionen EBU är världens största sammanslutning för nationella radio- och tv-bolag. Unionen hade 2011 74 aktiva medlemmar- Inlämnad
- 2014-01-21
- Besvarare
- Lena Adelsohn Liljeroth (M)
Kosovos deltagande i idrottsutbytet i EM och VM
Skriftlig fråga 2013/14:341 av Dibrani, Adnan (S)
den 21 januari Fråga 2013/14:341 Kosovos deltagande i idrottsutbytet i EM och VM av Adnan Dibrani S till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth M Republiken Kosovo har erkänts av 105 av FN:s 193 medlemsstater, bland annat USA och Sverige. Den internationella domstolen i Haag har godkänt republikens- Inlämnad
- 2014-01-21
- Besvarare
- Lena Adelsohn Liljeroth (M)
Visumtvång för medborgare i Kosovo
Skriftlig fråga 2013/14:340 av Dibrani, Adnan (S)
den 21 januari Fråga 2013/14:340 Visumtvång för medborgare i Kosovo av Adnan Dibrani S till utrikesminister Carl Bildt M Republiken Kosovo har erkänts av 105 av FN:s 193 stater, bland annat USA och Sverige, och den internationella domstolen i Haag har godkänt republikens själständighetsförklaring i februari 2008.- Inlämnad
- 2014-01-21
- Besvarare
- Tobias Billström (M)
Fastighetsboxar
Skriftlig fråga 2013/14:88 av Dibrani, Adnan (S)
den 29 oktober Fråga 2013/14:88 Fastighetsboxar av Adnan Dibrani S till statsrådet Anna-Karin Hatt C Fastighetsboxar i flerfamiljshus har många fördelar. De effektiviserar postutdelningen och säkerställer långsiktigt att post kan delas ut till alla mottagare fem dagar i veckan, trots minskande brevvolymer. Fastighetsboxar- Inlämnad
- 2013-10-29
- Besvarare
- Anna-Karin Hatt (C)