Tomas Tobé (M)
Europaparlamentariker
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Stockholms län
- Titel
- Småföretagare.
- Född år
- 1978
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- E-post
- tomas.tobe@riksdagen.se
Aktuella uppdrag
Europaparlamentet
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2013-12-09 – 2019-07-01
- Ledig
- 2013-09-18 – 2013-12-08
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2013-09-17
Moderaterna
- Partisekreterare
- 2015-01-10 – 2017-07-07
- Förste vice gruppledare
- 2012-09-01 – 2015-01-20
Europaparlamentet
- Ledamot
- 2019-07-02 – 2029-07-16
Arbetsmarknadsutskottet
- Ordförande
- 2010-10-12 – 2012-06-18
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Utbildningsutskottet
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2014-12-19
- Ordförande
- 2013-12-09 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2013-09-19 – 2013-12-08
- Ordförande
- 2012-06-19 – 2013-09-18
- Ledamot
- 2012-06-19 – 2012-06-19
Justitieutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-02-13
- Ordförande
- 2017-06-15 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2017-06-15 – 2017-06-15
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2010-10-04
EU-nämnden
- Andre vice ordförande
- 2019-03-01 – 2019-06-13
- Ledamot
- 2019-02-14 – 2019-03-01
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-02-14
- Suppleant
- 2009-03-09 – 2010-10-12
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2015-01-28
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2016-03-18
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06-19. Ledamot arbetsmarknadsutskottet 06-10, ordförande 10-12. Ledamot utbildningsutskottet 12, 13 och 14 och ordförande 12-14. Ledamot justitieutskottet 17 och 18-19 och ordförande 17-18. 2:e vice ordförande EU-nämnden 19. Suppleant näringsutskottet 06-10 och EU-nämnden 09-10 och 18-19. Ledamot riksdagsstyrelsen 10-15 och krigsdelegationen 10-16. Vice gruppledare, Moderaterna 12-15. Ledamot Europaparlamentet 19-.
Utbildning
Gymnasieskola, samhällsvetenskapliga programmet med internationell inriktning, Vasaskolan i Gävle, slutår 97. Medie- och kommunikationsvetenskap A, Högskolan i Gävle 98.
Anställningar
Informationschef, Plenia 99-00. Generalsekreterare, MUF 00-02. Småföretagare, Pronto Communication 03-05 och Tobé Kommunikation 06. Partisekreterare, Moderaterna 15-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Gävle 98-00. Ledamot, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 98-00.