Luciano Astudillo (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Malmö kommun
- Titel
- Civilingenjör
- Född år
- 1972
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2010-10-04
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 2010-12-01 – 2011-06-30
- Statsrådsersättare
- 2004-11-01 – 2006-10-02
- Statsrådsersättare
- 2002-12-21 – 2004-10-31
- Statsrådsersättare
- 2002-09-30 – 2002-11-04
Arbetsmarknadsutskottet
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2002-10-24 – 2006-10-02
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2002-10-23
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Civilutskottet
- Extra suppleant
- 2010-12-10 – 2011-06-30