Lars Mejern Larsson (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Värmlands län, plats 133
- Titel
- Ombudsman.
- Född år
- 1965
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 47 65
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Kulturutskottet
Ledamot
Nordiska rådets svenska delegation
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2005-03-01 – 2005-05-26
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2026-09-21
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Kulturutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2005-03-01 – 2005-05-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2005-03-01 – 2005-05-26
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-12-03 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-09-29
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2011-06-13 – 2014-10-07
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2024-10-31
- Suppleant
- 2015-06-22 – 2018-10-09
Valberedningen
- Suppleant
- 2010-10-04 – 2018-09-24
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 05 (ersättare 050301–050526) och 06–. Ledamot trafikutskottet 10–18 och kulturutskottet 18–. Suppleant näringsutskottet 05, socialutskottet 05, kulturutskottet 06–10, trafikutskottet 06–10, arbetsmarknadsutskottet 10– och EU-nämnden 11–14. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 18–. Suppleant riksdagens valberedning 10–18 och Nordiska rådets svenska delegation 15–18.
Föräldrar
Metallarbetaren Lars-Göran Larsson och bibliotekskanslisten Henny Högberg, f. Johansson.
Utbildning
Gymnasieskola, bygg och anläggning, Karlstad, slutår 83.
Anställningar
Posten, Tomteboda och Karlstad 85–87. Snickare, Diös/Siab i Karlstad 87–95. Ombudsman, Bygg 29:an i Värmland 95–06.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, utskottet för kunskap och kultur i Norden, Nordiska kulturfonden 18–. Ordförande, valkommittén, Nordiska rådet 23–.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Karlstad 98–06. Ledamot, kommunstyrelsen 02–06. Ersättare, kollektivtrafiknämnden 95–98 och tillväxtutskottet. Ledamot, fritidsnämnden 99–02 och arbetsgruppen för demokratifrågor 99–01. Ordförande, tekniska nämnden 03–. Ersättare, Region Värmland kommunalförbund 03. Suppleant, Karlstad Stadshus AB och Helax bränsleutveckling AB 05–06. Ledamot, Karlstad-Grums vattenförbund och Stiftelsen Karlstads studentbostäder 03.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, Socialdemokraterna i Norrstrand i Karlstad och Byggfackens Socialdemokratiska förening. Ledamot, Socialdemokraterna i Värmlands distriktsstyrelse. Styrelseledamot, Bygg 29:an Värmland, LO Värmland, Värmlands Folkblad AB, Riksbyggen Värmland, TBM Utbildning AB, RYK Värmland, Byggarbetsnämnden Värmland, Byggnads förbundsfullmäktige, VVS-branchens yrkeskommitté och NTF Värmland.