Kristina Nilsson (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Västernorrlands län
- Titel
- Sjuksköterska.
- Född år
- 1965
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Vice ordförande
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-02
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2011-10-18
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2011-06-08 – 2014-09-29
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2022-09-26
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-. Ledamot skatteutskottet 10-11 och socialutskottet 14-18, vice ordförande 18-. Suppleant arbetsmarknadsutskottet 10-14 och miljö- och jordbruksutskottet 11-18. Ledamot krigsdelegationen 18-.
Föräldrar
Fabriksarbetaren Åke Karlsson och kommunalarbetaren Adéle Karlsson, f. Backman.
Utbildning
Vårdlinjen, undersköterska och mentalskötare, slutår 82. Vårdhögskolan, sjuksköterska, slutår 89.
Anställningar
Landstinget i Västernorrland, Örnsköldsviks kommun.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, styrkommittén Botnia Atlantica 07-11. Ledamot, insynsrådet Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Ledamot, Patientskadenämnden.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Örnsköldsvik 02-06, 06-10, 10-15 och 18-. Ledamot, kommunstyrelsen 02-06. Ordförande, omsorgsnämnden 06-10. Styrelseledamot, Örnsköldsvik Airport AB 10-14.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot/vice ordförande, Örnsköldsviks arbetarekommun 98-08, ordförande 12-16 och styrelseledamot 16-.
Bostadsort
Örnsköldsvik