Johnny Ahlqvist (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Titel
- ombudsman
- Född år
- 1948
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1985-09-29 – 2000-07-31
Arbetsmarknadsutskottet
- Ordförande
- 1998-10-13 – 2000-07-31
- Ordförande
- 1994-10-11 – 1998-10-04
- Ledamot
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Ledamot
- 1991-10-07 – 1994-10-01
- Suppleant
- 1988-11-07 – 1991-09-29
- Suppleant
- 1985-09-29 – 1988-10-01
Socialutskottet
- Suppleant
- 1991-10-07 – 1994-10-01
- Ledamot
- 1988-10-10 – 1991-09-29
EU-nämnden
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2000-07-31
- Ledamot
- 1995-01-01 – 1998-10-05
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 1998-10-20 – 2000-07-31
- Ledamot
- 1994-10-17 – 1998-10-05
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Ledamot
- 1998-10-21 – 2000-07-31
- Ledamot
- 1994-12-08 – 1998-10-05
Valberedningen
- Ledamot
- 1998-10-05 – 2000-07-31
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 1998-12-01 – 2000-07-31
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Rdl 1985- Suppleant i Arbetsmarknadsutskottet 85/86-90/91 och Socialutskottet 91/92-93/94. Ledamot av Socialutskottet 88/89-90/91 och Arbetsmarknadsutskottet 91/92-99/00, ordförande 94/95-99/00. Ledamot av Krigsdelegationen 94/95-99/00, Talmanskonferensen 94/95-99/00 och EU-nämnden 94/95-99/00. - Ledamot av s-gruppens styrelse 94/95-. - Ledamot av styrelsen för Riksdagens interparlamentariska grupp 94/95-.
Bostadsort
Lönsboda
Utbildning
Realexamen 65. Lagerarbetare 65-68. Anläggningsarbetare 68-79. LO-skola 78. Ombudsman i Svenska Byggnadsarbetareförbundets avdelning 5 i Kristianstad 79-.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot av styrelsen för Statsanställdas förbunds avdelning 5116 74-79, Osby LO-sektion 76-, ordförande 78-86, och Svenska Byggnadsarbetareförbundets avdelning 5 i Kristianstad, ordförande 81-86. - Ledamot av styrelsen för Lönsboda SAP-förening 75-83, Osby arbetarekommun, sekreterare 76-85, ordförande 88-, och Skånes SAP-distrikt 85-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot av styrelsen för länsstyrelsen i Kristianstads län 83-96, arbetsmarknadsutbildningsmyndigheten i Kristianstads län 86-93, skattemyndigheten i Kristianstads län 87-, rättsmedicinalverket 91-93, länsarbetsnämnden i Kristianstads län 93-, Statens järnvägar 95-01. - Ledamot av arbetstidskommittén 87-89, regionberedningen 92-94 och arbetsmarknadspolitiska kommittén 94-96.
Kommunala uppdrag
Ledamot av Osby kommunfullmäktige 80-. Ledamot av kommunstyrelsen 83-85, vice ordförande 83-85. Ledamot av personalnämnden 77-82 och 86 samt socialnämnden 80-82.
Föräldrar
Järnvägsarbetaren Johan Albert Ahlqvist och Inez Astrid Johansson