Johan Johansson (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Norrbottens län
- Titel
- Ekonomie doktor
- Född år
- 1969
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2011-03-07 – 2014-09-29
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2011-03-07 – 2014-09-29
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2011-03-08 – 2014-09-29
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2013-02-21 – 2013-03-06