Cristina Husmark Pehrsson (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Skåne läns västra
- Titel
- Sjuksköterska
- Född år
- 1947
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-06 – 2014-09-29
- Ledig
- 2006-10-06 – 2010-10-05
- Ordinarie
- 1998-10-05 – 2006-10-05
Socialutskottet
- Suppleant
- 2014-03-13 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2010-11-17 – 2014-09-29
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2013-09-17 – 2013-10-02
- Vice ordförande
- 2012-10-17 – 2013-09-16
- Ledamot
- 2012-10-04 – 2012-10-16
- Vice ordförande
- 2011-10-19 – 2012-09-18
- Ledamot
- 2011-10-12 – 2011-10-19
- Vice ordförande
- 2010-10-20 – 2011-09-15
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2010-10-19
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2010-10-19
- Ledamot
- 2002-10-15 – 2006-10-16
Socialdepartementet
- Statsråd
- 2006-10-06 – 2010-10-05