Ann-Christin Ahlberg (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Västra Götalands läns södra
- Titel
- Barnskötare.
- Född år
- 1957
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2006-08-01 – 2022-09-26
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 2005-01-18 – 2006-07-31
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2005-01-20 – 2006-07-31
Socialutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2005-01-20 – 2006-07-31
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
OSSE-delegationen
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-10-09
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 05- (ersättare 050118-060731). Ledamot arbetsmarknadsutskottet 06-18 och socialutskottet 18-. Suppleant socialförsäkringsutskottet 05-10, arbetsmarknadsutskottet 05-06 och 18- samt försvarsutskottet 10-14. Suppleant OSSE-delegationen 14-18.
Föräldrar
Avdelningsföreståndaren Rolf Thörnqvist och ekonomibiträdet Ulla-Britt Thörnqvist, f. Lindvall.
Utbildning
Grundskola, Borås, slutår 73. Yrkesutbildning, dagbarnvårdare, Tranemo kommun 81 och barnskötare, slutår 88. Fackliga utbildningar och kortare högskoleutbildningar.
Anställningar
Affärsbiträde. Sömmerska. Fabriksarbetare. Dagbarnvårdare. Barnskötare.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Borås 02-06. Ledamot, lokalförsörjningsnämnden och IBAB 98-02. Göta kommundelsnämnd 02-06.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Adjungerad ledamot, Socialdemokraternas partidistrikts styrelse, Södra Älvsborg 06-. Sammankallande, valberedningen i Kommunals avdelning Vänerväst, sektion Borås 08-. Ordförande, ABF Sjuhärad 13-.
Bostadsort
Borås