Anna Kinberg Batra (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Stockholms län
- Titel
- Civilekonom
- Född år
- 1970
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2007-04-12 – 2018-09-24
- Ledig
- 2006-11-17 – 2007-04-11
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2006-11-16
- Ordinarie
- 2001-09-18 – 2002-09-30
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 2000-05-01 – 2000-06-30
Moderaterna
- Partiledare
- 2015-01-10 – 2017-10-01
- Gruppledare
- 2010-10-04 – 2015-01-13
Finansutskottet
- Vice ordförande
- 2014-10-07 – 2014-12-15
- Ordförande
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
Näringsutskottet
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2006-11-15
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2001-10-18 – 2002-09-30
- Suppleant
- 2000-05-01 – 2000-06-30
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2001-09-20 – 2002-09-29
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2007-05-30 – 2010-10-04
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet
- Suppleant
- 2007-05-31 – 2009-05-06
Bostadsutskottet
- Suppleant
- 2002-03-22 – 2002-09-29
EU-nämnden
- Suppleant
- 2014-10-15 – 2017-11-22
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2014-10-14
- Ordförande
- 2007-04-13 – 2010-10-12
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2007-04-12
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2015-01-28
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2015-02-06 – 2017-11-22
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2015-02-05
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2017-12-14
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2017-11-22
- Suppleant
- 2013-09-17 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2012-10-04 – 2013-09-16
- Suppleant
- 2011-10-12 – 2012-09-18
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2011-09-15
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 00 (ersättare 000501-000630), (010918-020930) och 06-. Ledamot skatteutskottet 01-02, näringsutskottet 06, finansutskottet 10, ordförande 10-14 och vice ordförande 14. Suppleant skatteutskottet 00 och 01-02, arbetsmarknadsutskottet 01- 02, bostadsutskottet 02, konstitutionsutskottet 07-10, sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet 07-09 och EU-nämnden 14-. Ledamot riksdagsgruppens förtroenderåd 06-, EU-nämnden 06-07 och ordförande 07-10. Ledamot Utrikesnämnden 10-, krigsdelegationen 10- och riksdagsstyrelsen 10-15. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 10-16 och gruppledare, Moderaterna 10-15.
Föräldrar
Ingenjören Johan S. Kinberg och ingenjören Sarah Kinberg, f. Lundgren.
Utbildning
Franska och nederländska, Stockholms universitet 89-91. Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm 00.
Anställningar
Ledarskribent, SvD 94 och 96. Politisk sekreterare, Moderaterna i Europaparlamentet 95-96. Projektledare, Universum, Jobline och Nova 100 97-00. Kommunikationskonsult, Prime PR och eget företag 00-05. Informationschef, Stockholms Handelskammare 05-06.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, statens utredning för arbetskraftsinvandring 04-06. Ledamot, statens utredning för cirkulär migration 09-11.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Nacka 06-07. Ledamot, socialtjänstnämnden, Stockholms kommun 03-06. Vice ordförande, socialtjänstnämndens tillståndsutskott 03-06. Landstingsfullmäktig, Stockholms läns landsting 94-98. Ledamot, landstingsstyrelsen 94.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, MUF Stockholms län 92-95, ordförande 96-98. Ledamot, MUF:s förbundsstyrelse 95-98. Styrelseledamot, Moderaterna i Stockholms län 07-11. Styrelseledamot, Sveriges Förenade Studentkårer 91-92. Vice ordförande, Stockholms universitets studentkår 93, ordförande 94. Styrelseledamot, Fryshuset 04-11. Partiledare, Moderaterna 15-.
Litteratur
Indien - från stackare till stormakt (05) och Med blicken mot framtiden - moderat idébok (10, medverkande).
Bostadsort
Nacka