Per Unckel (M)
- Parti
- Moderaterna
- Född år
- 1948
- Avliden
- 20 september 2011
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1994-10-07 – 2002-12-31
- Ledig
- 1994-10-02 – 1994-10-06
- Ordinarie
- 1983-12-21 – 1986-06-06
- Ledig
- 1983-11-18 – 1983-12-20
- Ordinarie
- 1976-10-03 – 1983-11-17
Konstitutionsutskottet
- Ordförande
- 2002-10-08 – 2002-12-31
- Ordförande
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Ledamot
- 1979-09-30 – 1982-10-02
- Suppleant
- 1976-10-03 – 1979-09-29
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 1994-10-24 – 1998-10-04
- Ledamot
- 1985-09-29 – 1986-10-06
- Ledamot
- 1982-10-03 – 1985-09-29
Arbetsmarknadsutskottet
- Ledamot
- 1994-10-10 – 1998-10-04
Kulturutskottet
- Suppleant
- 1976-10-03 – 1979-09-29
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 1978-10-02 – 1979-09-29
Näringsutskottet
- Suppleant
- 1982-10-03 – 1985-09-29
Skatteutskottet
- Suppleant
- 1983-10-03 – 1985-09-29
Trafikutskottet
- Suppleant
- 1983-10-03 – 1985-09-29
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet
- Ordförande
- 2002-04-18 – 2002-06-04
- Ordförande
- 2001-10-16 – 2001-12-06
- Deputerad
- 2001-03-27 – 2001-04-26
EU-nämnden
- Ledamot
- 1995-01-01 – 1998-10-05
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 1998-10-20 – 2002-09-30
Valberedningen
- Ledamot
- 1999-09-23 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1998-10-05 – 1999-09-23
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2000-07-01 – 2002-10-08
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2002-01-01 – 2002-10-08
- Suppleant
- 2001-03-08 – 2002-01-01
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Rdl 1976-86. Utbildningsmin. 1991- Suppleant i Konstitutionsutskottet 76/77-78/79, Kulturutskottet 76/77-78/79, Justitieutskottet 78/79, Näringsutskottet 82/83-84/85, Skatteutskottet 83/84-84/85, Trafikutskottet 83/84-84/85 och Utbildningsutskottet 94/95-. Ledamot av Konstitutionsutskottet 79/80-81/82, Utbildningsutskottet 82/83-86/87 och Arbetsmarknadsutskottet 94/95-. Ledamot av EU-nämnden 94/95-. - Ledamot av m-gruppens förtroenderåd 94/95-.
Bostadsort
Finspång, senare Söderköping
Utbildning
Studentexamen 68. Studier vid Uppsala universitet 69-71. Förbundsordförande i Moderata ungdomsförbundet (MUF) 71-76. Partisekreterare i Moderata samlingspartiet 86-91. Statsråd och chef för utbildningsdepartementet 4.10.1991-7.10.1994.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot av styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 95-01, Ledamot av styrelsen för Östergötlands läns distrikt av Högerns ungdomsförbund, ordförande 69-70, Östergötlands länsförbund av Moderata samlingspartiet 69-70 och 76-86, samt MUF, 1:e vice ordförande 70-71, ordförande 71-76. Ledamot av Moderata samlingspartiets partistyrelse 70-76, 78-91 och 99-00.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot av styrelsen för Datainspektionen 77-78, Statens kärnkraftinspektion 79-86, Sveriges Riksradio AB 81-86 och Skolöverstyrelsen 83-87, Riksbankens jubileumsfond 95-. Ledamot av Energiforskningsnämnden 82-83, Forskningsberedningen 92-94, ordförande 92-94, Svenska delegationen i finsk-svenska utbildningsrådet 92-94, ordförande 92-94 och Offentliga sektorns särskilda nämd (SHA-nämnden) 99-, vice ordförande 99-. - Ledamot av energirådet 73-74, delegationen för energiforskning 77-82, yttrandefrihetsutredningen 77-86, värnpliktsinflytandekommittén 77-81, naturresurs- och miljöutredningen 78-83, 1981 års energikommitté 81-84, beredningen om en plan för vattenkraftens utbyggnad 82-83, meddelarskyddskommittén 88-90, demokratiutredningen 97-00.
Litteratur
Vem skall sköta företagen (1982, tillsammans med O Eiken).
Föräldrar
Teknologie dr August Herman Unckel och överpostexpeditören Willy Sofia Vinell