Nicklas Attefjord (MP)
Tillgänglig ersättare
- Parti
- Miljöpartiet
- Valkrets
- Göteborgs kommun
- Född år
- 1973
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 2022-11-11 – 2022-12-14
- Ersättare
- 2021-02-09 – 2021-11-30
Socialutskottet
- Extra suppleant
- 2022-11-17 – 2022-12-14
- Ledamot
- 2021-02-25 – 2021-11-30
Civilutskottet
- Suppleant
- 2021-02-25 – 2021-11-30
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2021-02-25 – 2021-11-30
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2021-02-25 – 2021-11-30
Utbildningsutskottet
- Extra suppleant
- 2022-11-17 – 2022-12-14
- Suppleant
- 2021-02-25 – 2021-11-30
Arbetsmarknadsutskottet
- Extra suppleant
- 2022-11-17 – 2022-12-14
- Suppleant
- 2021-10-13 – 2021-11-30
Finansutskottet
- Suppleant
- 2021-10-13 – 2021-11-30
Kulturutskottet
- Extra suppleant
- 2022-11-17 – 2022-12-14
- Suppleant
- 2021-10-13 – 2021-11-30
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2021-10-13 – 2021-11-30
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2021-10-13 – 2021-11-30
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2021-10-13 – 2021-11-30
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2021-10-13 – 2021-11-30
EU-nämnden
- Suppleant
- 2022-11-17 – 2022-12-14
- Suppleant
- 2021-10-13 – 2021-11-30
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 21 (ersättare 210209–211130) och 22 (ersättare 221111–221214). Ledamot socialutskottet 21. Suppleant socialförsäkringsutskottet 21, utbildningsutskottet 21, civilutskottet 21, justitieutskottet 21, EU-nämnden 21 och 22, kulturutskottet 21, arbetsmarknadsutskottet 21, näringsutskottet 21, miljö- och jordbruksutskottet 21, trafikutskottet 21, skatteutskottet 21 och finansutskottet 21. Extra suppleant kulturutskottet 22, socialutskottet 22, utbildningsutskottet 22 och arbetsmarknadsutskottet 22.