Morgan Johansson (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Skåne läns södra, plats 124
- Titel
- Journalist.
- Född år
- 1970
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 43 66
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Utrikesutskottet
Vice ordförande
Krigsdelegationen
Ledamot
Utrikesnämnden
Suppleant
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ledig
- 2014-10-03 – 2022-10-18
- Ordinarie
- 2011-06-18 – 2014-10-02
- Ledig
- 2011-03-01 – 2011-06-17
- Ordinarie
- 2010-01-01 – 2011-02-28
- Ledig
- 2009-10-05 – 2009-12-31
- Ordinarie
- 2007-12-22 – 2009-10-04
- Ledig
- 2007-10-15 – 2007-12-21
- Ordinarie
- 2006-10-07 – 2007-10-14
- Ledig
- 2006-10-02 – 2006-10-06
- Ordinarie
- 1998-10-05 – 2006-10-02
Justitieutskottet
- Ordförande
- 2011-06-18 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2011-03-01 – 2011-06-17
- Ordförande
- 2010-10-12 – 2011-02-28
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
- Förste vice ordförande
- 2002-10-08 – 2002-10-20
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Utrikesutskottet
- Vice ordförande
- 2022-10-19 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2022-10-19
Konstitutionsutskottet
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet
- Deputerad
- 2007-03-27 – 2009-05-06
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Suppleant
- 2022-10-20 – 2022-12-21
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-12
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2010-11-01 – 2012-03-22
- Ledamot
- 2006-11-01 – 2010-10-31
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2014-10-14
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2022-10-19 –
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-10-03
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2022-10-26 –
Besvärsnämnden
- Ledamot
- 2002-10-15 – 2002-10-20
- Ledamot
- 1998-10-20 – 2002-10-14
Socialdepartementet
- Statsråd
- 2002-09-30 – 2006-10-06
Justitiedepartementet
- Justitie- och inrikesminister
- 2021-11-30 – 2022-10-18
- Justitie- och migrationsminister
- 2019-01-21 – 2021-11-30
- Justitie- och inrikesminister
- 2017-07-27 – 2019-01-21
- Justitie- och migrationsminister
- 2014-10-03 – 2017-07-27
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 98–. Ledamot justitieutskottet 98–02, 10 och 11, 1:e vice ordförande 02, ordförande 10–14, konstitutionsutskottet 06–10 och sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet 07–09. Vice ordförande utrikesutskottet 22–. Suppleant sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 22. Ledamot riksdagens besvärsnämnd 98–02, Europarådets svenska delegation 06–10, riksdagsstyrelsen 06–10 och krigsdelegationen 10–14 och 22–. Suppleant Europarådets svenska delegation 10–12, Utrikesnämnden 12–14 och 22– och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 22–. Statsråd (folkhälso- och socialtjänstminister), Socialdepartementet 021021–061006, justitie- och migrationsminister, Justitiedepartementet 141003–170727, justitie- och inrikesminister, Justitiedepartementet 170727–190121, justitie- och migrationsminister, Justitiedepartementet 190121–211130 och justitie- och inrikesminister, Justitiedepartementet 211130–221018.
Föräldrar
Plåtslagaren Tommy Johansson och undersköterskan Birgitta Johansson, f. Månsson.
Utbildning
Gymnasieskola, teknisk linje (kemi), Ängelholm och Helsingborg, slutår 89. Fil.kand., statsvetenskap, Lunds universitet 93.
Anställningar
Redaktör och ledarskribent, Arbetet 94–97. Politiskt sakkunnig, Statsrådsberedningen 97–98. Vikarierande statssekreterare, Justitiedepartementet 00. Sakkunnig, Näringsdepartementet 01–02.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Brottsförebyggande rådet 99– och ordförande 99–02. Ledamot, 1998 års sexualbrottskommitté 98–01, Göteborgskommitténs referensgrupp 02, Skeppshypotekskassan 00–02 och Grundlagskommittén 06–08.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Ängelholm 88. Kommunfullmäktig, Lund 94–97. Ledamot, fastighetsnämnden, Lund 91–94. Nämndeman, Lunds tingsrätt 92–94 och Hovrätten över Skåne och Blekinge 94–97. Ledamot, byggnadsnämnden, Lund 94–97.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, SSU i Ängelholm, ordförande 86, Lunds socialdemokratiska studentklubb, ordförande 91 och Socialdemokratiska studentförbundet 91–92. Styrelseledamot, SSU Skåne, ordförande 92–94. Ledamot, SSU:s internationella utskott 94. Sekreterare, Lunds arbetarekommun 95. Ledamot, socialistinternationalens arbetsgrupp för den kurdiska frågan 00. Adjungerad styrelseledamot, Lunds arbetarekommun. Revisor, Lunds arbetarekommun. Vice ordförande, Skånes socialdemokratiska partidistrikt. Ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse 13– och Socialdemokraternas verkställande utskott 13–. Styrelseledamot, Ängelholms kanotklubb 86–89 och Humanisterna 07–10.
Litteratur
S-2000 – unga socialdemokrater om framtiden (98, tillsammans med andra), Välfärd till salu och den brända jordens taktik (01, tillsammans med Christer Persson), Skatter – förtryck eller befrielse? (02, tillsammans med Christer Persson) och Tankar och tal (01, tillsammans med Annika Nilsson).
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Personer som gömmer sig efter utvisningsbeslut
Svar på skriftlig fråga 2016/17:1223 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
PAGE 2 Ju2017/03497/POL Ju2017/03498/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till Riksdagen Svar på fråga 2016/17:1222 av Sten Bergheden M Verkställande av avvisningsbeslut och fråga 2016/17:1223 av Sten Bergheden M Personer som gömmer sig efter utvisningsbeslut Sten Bergheden har frågat mig- Svarsdatum
- 2019-01-25
- Frågeställare
- Sten Bergheden (M)
Verkställande av avvisningsbeslut
Svar på skriftlig fråga 2016/17:1222 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
PAGE 2 Ju2017/03497/POL Ju2017/03498/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till Riksdagen Svar på fråga 2016/17:1222 av Sten Bergheden M Verkställande av avvisningsbeslut och fråga 2016/17:1223 av Sten Bergheden M Personer som gömmer sig efter utvisningsbeslut Sten Bergheden har frågat mig- Svarsdatum
- 2019-01-25
- Frågeställare
- Sten Bergheden (M)
Rättssäker prövning för alla
Svar på skriftlig fråga 2016/17:1125 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
PAGE 2 Dnr Ju2017/02951/POL Dnr Ju2017/02965/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1125 av Cecilia Widegren M Rättssäker prövning för alla samt på fråga 2016/17:1126 av Cecilia Widegren M Tillvaratagande av allas arbetskraft Cecilia Widegren har frågat mig- Svarsdatum
- 2019-01-25
- Frågeställare
- Cecilia Widegren (M)
Psykisk misshandel
Svar på skriftlig fråga 2016/17:1488 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
PAGE 2 Dnr Ju2017/04666/POL Ju2017/04669/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på frågorna 2016/17:1486 och 1488 av Tina Ghasemi M Kompetensen inom rättsväsendet beträffande psykiska skador och misshandel respektive Psykisk misshandel Tina Ghasemi har frågat mig om jag och- Svarsdatum
- 2019-01-25
- Frågeställare
- Tina Ghasemi (M)
Marockanska ungdomsgäng
Svar på skriftlig fråga 2016/17:1501 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
PAGE 2 Dnr Ju2017/04821/POL Dnr Ju 2017/04822/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1498 av Boriana Åberg M Minderåriga som befinner sig i landet utan att söka asyl och svar på fråga 2016/17:1501 av Boriana Åberg M Marockanska ungdomsgäng Boriana Åberg har- Svarsdatum
- 2019-01-25
- Frågeställare
- Boriana Åberg (M)
Minderåriga som befinner sig i landet utan att söka asyl
Svar på skriftlig fråga 2016/17:1498 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
PAGE 2 Dnr Ju2017/04821/POL Dnr Ju 2017/04822/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1498 av Boriana Åberg M Minderåriga som befinner sig i landet utan att söka asyl och svar på fråga 2016/17:1501 av Boriana Åberg M Marockanska ungdomsgäng Boriana Åberg har- Svarsdatum
- 2019-01-25
- Frågeställare
- Boriana Åberg (M)
Arbetskraftbrist och regeringens agerande
Svar på skriftlig fråga 2016/17:1545 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
PAGE 2 Dnr Ju2017/05063/POL Ju2017/05139/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1541 av Cecilia Widegren M Utvisningar trots arbetskraftsbrist samt på fråga 2016/17:1545 av Cecilia Widegren M Arbetskraftbrist och regeringens agerande Cecilia Widegren har- Svarsdatum
- 2019-01-25
- Frågeställare
- Cecilia Widegren (M)
Utvisningar trots arbetskraftsbrist
Svar på skriftlig fråga 2016/17:1541 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
PAGE 2 Dnr Ju2017/05063/POL Ju2017/05139/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1541 av Cecilia Widegren M Utvisningar trots arbetskraftsbrist samt på fråga 2016/17:1545 av Cecilia Widegren M Arbetskraftbrist och regeringens agerande Cecilia Widegren har- Svarsdatum
- 2019-01-25
- Frågeställare
- Cecilia Widegren (M)
Kompetensen inom rättsväsendet beträffande psykiska skador och misshandel
Svar på skriftlig fråga 2016/17:1486 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
PAGE 2 Dnr Ju2017/04666/POL Ju2017/04669/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på frågorna 2016/17:1486 och 1488 av Tina Ghasemi M Kompetensen inom rättsväsendet beträffande psykiska skador och misshandel respektive Psykisk misshandel Tina Ghasemi har frågat mig om jag och- Svarsdatum
- 2019-01-25
- Frågeställare
- Tina Ghasemi (M)
Ökad otrygghet bland kvinnor
Svar på skriftlig fråga 2016/17:769 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Svar på fråga 2016/17:731 av Tina Ghasemi M Otryggheten bland kvinnor och fråga 2016/17:769 av Mikael Cederbratt M Ökad otrygghet bland kvinnor Tina Ghasemi har frågat statsrådet Ygeman vad han och regeringen avser att vidta för åtgärder för att minska otryggheten bland kvinnor i samhället. Mikael Cederbratt har vidare- Svarsdatum
- 2019-01-25
- Frågeställare
- Mikael Cederbratt (M)
Otryggheten bland kvinnor
Svar på skriftlig fråga 2016/17:731 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Svar på fråga 2016/17:731 av Tina Ghasemi M Otryggheten bland kvinnor och fråga 2016/17:769 av Mikael Cederbratt M Ökad otrygghet bland kvinnor Tina Ghasemi har frågat statsrådet Ygeman vad han och regeringen avser att vidta för åtgärder för att minska otryggheten bland kvinnor i samhället. Mikael Cederbratt har vidare- Svarsdatum
- 2019-01-25
- Frågeställare
- Tina Ghasemi (M)
Prognos över antalet beviljade uppehållstillstånd
Svar på skriftlig fråga 2016/17:478 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
PAGE 2 Dnr Ju2016/08892/POL Ju2016/08893/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på de sammanslagna riksdagsfrågorna 2016/17:477 Kvalitet i asylprövningen och 2016:17:478 Prognos över antalet beviljadeuppehållstillstånd, båda av Johan Forssell M Johan Forssell har ställt två- Svarsdatum
- 2019-01-25
- Frågeställare
- Johan Forssell (M)
Kvalitet i asylprövningen
Svar på skriftlig fråga 2016/17:477 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
PAGE 2 Dnr Ju2016/08892/POL Ju2016/08893/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på de sammanslagna riksdagsfrågorna 2016/17:477 Kvalitet i asylprövningen och 2016:17:478 Prognos över antalet beviljadeuppehållstillstånd, båda av Johan Forssell M Johan Forssell har ställt två- Svarsdatum
- 2019-01-25
- Frågeställare
- Johan Forssell (M)
Länsstyrelserna och företagsklimatet
Svar på skriftlig fråga 2016/17:594 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
PAGE 2 Dnr Ju2016/09277/POL Dnr Ju2016/09339/POL Dnr Ju2016/09358/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:583 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M Drönare i näringslivet, 2016/17:594 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M Länsstyrelserna och företagsklimatet samt- Svarsdatum
- 2019-01-25
- Frågeställare
- Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Modern teknik som verktyg inom de gröna näringarna
Svar på skriftlig fråga 2016/17:593 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
PAGE 2 Dnr Ju2016/09277/POL Dnr Ju2016/09339/POL Dnr Ju2016/09358/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:583 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M Drönare i näringslivet, 2016/17:594 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M Länsstyrelserna och företagsklimatet samt- Svarsdatum
- 2019-01-25
- Frågeställare
- Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Drönare i näringslivet
Svar på skriftlig fråga 2016/17:583 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
PAGE 2 Dnr Ju2016/09277/POL Dnr Ju2016/09339/POL Dnr Ju2016/09358/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:583 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M Drönare i näringslivet, 2016/17:594 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M Länsstyrelserna och företagsklimatet samt- Svarsdatum
- 2019-01-25
- Frågeställare
- Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Fler utbildningsplatser och nya polishögskolor
Interpellation 2016/17:613 av Roger Haddad (L)
Interpellation 2016/17:613 Fler utbildningsplatser och nya polishögskolor av Roger Haddad L till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Regeringen har aviserat fler utbildningsplatser och fler polishögskolor runt om i landet. I dag bedrivs utbildning på distans samt vid campus på tre orter: Umeå, Södertörn och- Inlämnad
- 2017-08-30
- Besvarare
- Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
Skyddet mot cyberangrepp
Interpellation 2016/17:548 av Pål Jonson (M)
Interpellation 2016/17:548 Skyddet mot cyberangrepp av Pål Jonson M till Statsrådet Anders Ygeman S Under våren 2017 har ett antal aktörer i Sverige utsatts för omfattande cyberangrepp. I april framkom det att Sverige var ett av de länder som under en längre tid drabbats av cyberangreppet Cloud Hopper. Detta angrepp var- Inlämnad
- 2017-05-30
- Besvarare
- Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
Nya uppgifter om bristande IT-säkerhet inom svenska myndigheter
Svar på skriftlig fråga 2016/17:1915 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
Ju2017/07170/POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1915 Nya uppgifter om bristande IT-säkerhet inom svenska myndigheter Pål Jonson har frågat mig om jag avser att vidta ytterligare åtgärder för att stärka IT-säkerheten bland svenska myndigheter i allmänhet och- Svarsdatum
- 2017-09-19
- Frågeställare
- Pål Jonson (M)
Personval för synskadade
Svar på skriftlig fråga 2016/17:1913 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
Dnr Ju2017/07207/POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1913 av Maria Malmer Stenergard M Personval för synskadade Maria Malmer Stenergard har frågat kultur- och demokratiministern vilka åtgärder hon och regeringen avser att vidta för att en lösning, som innebär- Svarsdatum
- 2017-09-19
- Frågeställare
- Maria Malmer Stenergard (M)