Margareta Andersson (C)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Centerpartiet
- Valkrets
- Jönköpings län
- Titel
- verksamhetsledare
- Född år
- 1948
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1995-09-30 – 2006-10-02
Arbetsmarknadsutskottet
- Vice ordförande
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Andre vice ordförande
- 2002-09-30 – 2002-09-30
- Vice ordförande
- 1998-10-13 – 2002-09-29
- Suppleant
- 1995-10-10 – 1998-10-04
Kulturutskottet
- Suppleant
- 1995-10-10 – 1998-10-04
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2002-10-15 – 2006-10-02
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
EU-nämnden
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2004-09-20
Riksrevisionens styrelse
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2010-10-19
Valberedningen
- Suppleant
- 1998-10-05 – 2002-09-30