Magnus Jacobsson (KD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Kristdemokraterna
- Valkrets
- Västra Götalands läns norra, plats 71
- Titel
- Fil.kand.
- Född år
- 1968
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Trafikutskottet
Ledamot
Kulturutskottet
Suppleant
Utbildningsutskottet
Suppleant
Arbetsmarknadsutskottet
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2026-09-21
- Ordinarie
- 1998-10-05 – 2002-09-30
Trafikutskottet
- Ledamot
- 2024-09-13 – 2026-09-21
- Andre vice ordförande
- 2019-03-07 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-03-07
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2024-09-13 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2024-09-13
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2022-11-09
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2023-10-19
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 98–02 och 18–. 2:e vice ordförande trafikutskottet 19–22. Ledamot trafikutskottet 18–19 och 22– samt arbetsmarknadsutskottet 22–. Suppleant trafikutskottet 98–02, arbetsmarknadsutskottet 98–02, miljö- och jordbruksutskottet 18–22, skatteutskottet 18–22, kulturutskottet 22–, utbildningsutskottet 22– och finansutskottet 22–. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 18–.
Föräldrar
Socialarbetaren Liliane Jacobsson.
Utbildning
Gymnasieskola, social linje, slutår 86. Studier i historia, internationella relationer och ekonomisk historia, Göteborgs universitet. Kyrkohistoria vid Newmaninstitutet.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Förbundsordförande KDU 97–99. Styrelseledamot, Kristdemokratiska samhällspartiet/Kristdemokraterna Uddevalla och ordförande 97–. Styrelseledamot, Bohusläns distrikt av KDS/KD 92–97. Ledamot partistyrelsen, Kristdemokraterna, 96–99.
Litteratur
Tankar inför drakens tid (97, tillsammans med andra).
Anställningar
Städare, Akademiska sjukhuset, 86–87. Terminalarbetare 87–88. Anställd, Securitas 88–96. Förbundsordförande, KDU 96–99. Kommunalråd, Uddevalla 06–14.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Uddevalla, 98–. Ledamot, kommunstyrelsen 06–14. Ersättare Bohuslandstinget 94–98. Regionfullmäktig, Västra Götaland 10–18. Ledamot, regionala utvecklingsnämnden 10–18.