Lars Bäckström (V)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Vänsterpartiet
- Valkrets
- Västra Götalands läns västra
- Titel
- lärare
- Född år
- 1953
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1993-11-22 – 2006-10-02
- Ledig
- 1993-10-21 – 1993-11-21
- Ordinarie
- 1988-10-02 – 1993-10-20
Skatteutskottet
- Suppleant
- 1996-09-24 – 1998-10-04
- Ledamot
- 1994-10-10 – 1996-09-16
- Suppleant
- 1991-09-29 – 1994-10-01
- Ledamot
- 1988-10-10 – 1991-09-29
Finansutskottet
- Ledamot
- 2003-02-20 – 2006-10-02
- Suppleant
- 2002-10-24 – 2003-02-19
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1989-10-03 – 1991-09-29
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 1988-11-23 – 1989-10-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2002-10-24 – 2003-02-19
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2002-10-15 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-20 – 2002-10-14
- Ledamot
- 1996-11-06 – 1998-10-05
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2000-07-01 – 2006-10-02
Riksdagens förvaltningskontor
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2000-06-30
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Rdl 1988- Suppleant i Utbildningsutskottet 88/89, Finansutskottet 89/90-90/91 och Skatteutskottet 91/92-. Ledamot av Skatteutskottet 88/89-90/91. Ledamot av Krigsdelegationen 96/97-.
Bostadsort
Uddevalla
Utbildning
Gymnasiekompetens 73. Filosofie kandidat 77. Ämneslärarexamen 78. Lärare 78-.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot av styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 98-. Ledamot av förbundsstyrelsen för Kommunistisk ungdom och dess verkställande utskott 73-77. - Ledamot av styrelsen för Uddevalla avdelning av Vänsterpartiet kommunisterna (VPK), ordförande 80-82, och Bohusläns VPK/V-distrikt, ordförande 78-89. Ledamot av Vänsterpartiets partistyrelse 93-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot av styrelsen för länsskattemyndigheten i Göteborgs och Bohus län 87-92, riksskatteverket 95-. - Ledamot av datalagsutredningen 91-92 och skatteväxlingsutredningen 95-97.
Kommunala uppdrag
Ledamot av Göteborgs och Bohus läns landsting/landstingsfullmäktige 82-94.
Föräldrar
Järnvägstjänstemannen Erik Bäckström och Karin Margit Johansson