Krister Örnfjäder (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Kalmar län
- Titel
- Sjukvårdsbiträde
- Född år
- 1952
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1993-01-26 – 2018-09-24
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 1993-01-11 – 1993-01-25
- Ersättare
- 1992-11-26 – 1992-12-31
- Ersättare
- 1992-03-17 – 1992-05-31
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Ledamot
- 1994-01-27 – 1994-10-01
- Suppleant
- 1993-02-18 – 1994-01-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-12-21 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Ledamot
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1993-02-18 – 1994-10-01
- Suppleant
- 1993-01-11 – 1993-01-25
- Suppleant
- 1992-11-26 – 1992-12-31
- Suppleant
- 1992-03-17 – 1992-05-31
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2014-11-25 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2014-11-25
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-03-22
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Suppleant
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Suppleant
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Suppleant
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Suppleant
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Suppleant
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Suppleant
- 2015-04-14 – 2015-06-16
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Ordförande
- 2014-11-04 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-28 – 2014-11-04
- Förste vice ordförande
- 2010-11-17 – 2014-10-28
- Förste vice ordförande
- 2008-03-26 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2006-12-13 – 2008-03-26
- Ledamot
- 2002-12-19 – 2006-12-12
Valberedningen
- Ledamot
- 2014-09-29 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2006-10-02 – 2010-10-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 92 och 93- (ersättare 920317-920531, 921126-921231 och 930111-930125). Ledamot utbildningsutskottet 94, trafikutskottet 94-06, näringsutskottet 06-14 och utrikesutskottet 14-. Suppleant trafikutskottet 92-94 och 06-, utbildningsutskottet 93-02, justitieutskottet 10-, utrikesutskottet 12-14, näringsutskottet 14- och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 15-. Ledamot riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 02-08, 1:e vice ordförande 08-14, ordförande 14-. Ledamot riksdagens valberedning 06-10 och 14-. Ledamot, exekutivkommittén för Interparlamentariska unionen 09-13, ordförande Budgetkommittén 11-13, ordförande styrgruppen för WTO:s parlamentariska konferens 14-.
Föräldrar
Grovarbetaren Tore Örnfjäder och May Spångberg.
Utbildning
Gymnasieskola, slutår 77.
Anställningar
Sjukvårdsbiträde. Kommunalråd, Västervik 89-93.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Skattemyndigheten i Kalmar län 87-90 och Länsstyrelsen i Kalmar län 89-94. Vice styrelseordförande, Luftfartsverket 96-04. Ledamot, vuxenutbildningsnämnden i Kalmar län 77-79. Ledamot, Hälsodatakommittén 93-95 och Sjösäkerhetskommittén 95-96.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Västervik 74-. Ledamot, kommunstyrelsen 74-93, 1:e vice ordförande 86-88, ordförande 89-91, 2:e vice ordförande 92-93. Ledamot, fritidsnämnden 74-79, socialnämnden, 1:e vice ordförande 80-86 och valberedningen 89-94, vice ordförande 92-94.
Bostadsort
Västervik
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot av styrelsen för Svenska Fabriksarbetareförbundets klubb vid Slip-Naxos 69-74. - Ledamot av styrelsen för Västerviks arbetarekommun 81- och Kalmar läns SAP-distrikt 83-.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Migranter utnyttjas på svensk arbetsmarknad
Motion 2013/14:Sf328 av Isak From m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Sf328 av Isak From m.fl. S Migranter utnyttjas på svensk arbetsmarknad S18078 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om hur män och kvinnor ska sluta att utnyttjas på svensk arbetsmarknad. Motivering Att människor från- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:SfU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Skydda vraket efter fartyget Svärdet från plundringar
Motion 2013/14:Kr273 av Krister Örnfjäder (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Kr273 av Krister Örnfjäder S Skydda vraket efter fartyget Svärdet från plundringar S19110 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skyndsamt vidta åtgärder för att skydda vraket Svärdet från plundring. Motivering- Inlämnad
- 2013-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:KrU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kooperativ äldrevård
Motion 2013/14:So653 av Kristina Nilsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:So653 av Kristina Nilsson m.fl. S Kooperativ äldrevård S19173 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förbättrade möjligheter för kooperativa lösningar inom äldreomsorgen. Motivering Allt fler vill starta eget företag- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:SoU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Rätt stöd till barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Motion 2013/14:So563 av Eva-Lena Jansson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:So563 av Eva-Lena Jansson m.fl. S Rätt stöd till barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning S19216 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stärka kompetensen i primärvården när det gäller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2013/14:SoU10
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Uppföljning av FN:s säkerhetsråds resolution angående Eritrea
Motion 2013/14:U282 av Eva-Lena Jansson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:U282 av Eva-Lena Jansson m.fl. S Uppföljning av FN:s säkerhetsråds resolution angående Eritrea S4233 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en uppföljning av FN:s säkerhetsråds resolution angående Eritrea. Motivering- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:UU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Om jobb och framtidstro till Sveriges unga
Motion 2013/14:A390 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:A390 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. S Om jobb och framtidstro till Sveriges unga S18091 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om unga människors behov av fler jobb och bättre villkor på arbetsmarknaden. Motivering- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:AU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Diskriminering gällande möjligheten att teckna personförsäkring
Motion 2013/14:C436 av Thomas Strand m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:C436 av Thomas Strand m.fl. S Diskriminering gällande möjligheten att teckna personförsäkring S18135 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kontraheringsplikten och möjligheten att teckna personförsäkring. Motivering- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:CU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Miljömärkning av kläder
Motion 2013/14:C421 av Thomas Strand m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:C421 av Thomas Strand m.fl. S Miljömärkning av kläder S18137 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om miljömärkning av kläder. Motivering När vi hade omfattande textilindustri i Sverige kunde vi se hur våra vattendrag- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:CU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utökad jakt på säl och skarv
Motion 2013/14:MJ246 av Krister Örnfjäder (S)
Motion till riksdagen 2013/14:MJ246 av Krister Örnfjäder S Utökad jakt på säl och skarv S2137 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att komma till rätta med detta så måste förvaltningsplanerna ändras så att jakt på säl och skarv kan utökas. Motivering- Inlämnad
- 2013-10-01
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:MJU27
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Bärbranschen måste ta ansvar för sina säsongsanställda
Motion 2013/14:Sf369 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Sf369 av Krister Örnfjäder m.fl. S Bärbranschen måste ta ansvar för sina säsongsanställda S25065 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att huvudentreprenörerna ska vara ansvariga för de anställningsvillkor som finns- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:SfU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Underlätta för ungdomar att ta körkort
Motion 2013/14:Ub446 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Ub446 av Krister Örnfjäder m.fl. S Underlätta för ungdomar att ta körkort S2194 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att underlätta för unga att ta körkort för att komma in på arbetsmarknaden. Motivering Ungdomsarbetslösheten- Inlämnad
- 2013-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:UbU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Multifällor för vildsvin
Motion 2013/14:MJ241 av Krister Örnfjäder (S)
Motion till riksdagen 2013/14:MJ241 av Krister Örnfjäder S Multifällor för vildsvin S2138 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillåta multifällor för vildsvin. Motivering Vildsvinet är nog det klövvilt som det skrivits mest om under de senaste- Inlämnad
- 2013-10-01
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:MJU19
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
De globala handelsreglerna måste bli rättvisa
Motion 2013/14:N397 av Thomas Strand m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:N397 av Thomas Strand m.fl. S De globala handelsreglerna måste bli rättvisa S4205 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att den svenska regeringen verkar i EU för rättvisa globala handelsavtal. Motivering- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:NU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Uppdrag och ersättning för nämndemän
Motion 2013/14:Ju400 av Christer Engelhardt m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Ju400 av Christer Engelhardt m.fl. S Uppdrag och ersättning för nämndemän S6084 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om uppdraget som nämndeman samt om att följa upp effekterna av förändringarna av den ekonomiska ersättningen- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:JuU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ideella föreningar ska vara momsbefriade
Motion 2013/14:Sk408 av Thomas Strand m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Sk408 av Thomas Strand m.fl. S Ideella föreningar ska vara momsbefriade S4194 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen aktivt ska verka för att svenska ideella föreningar ska vara momsbefriade och att den- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:SkU18
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
SOS sekretessbestämmelser
Motion 2013/14:K368 av Christer Engelhardt m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:K368 av Christer Engelhardt m.fl. S SOS sekretessbestämmelser S6085 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om sekretessbestämmelser för möjligheten att få ut uppgifter om händelser för att kunna säkerställa polisiära insatser.- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:KU25
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Värdigt boende för elöverkänsliga
Motion 2013/14:Fö242 av Kerstin Engle m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Fö242 av Kerstin Engle m.fl. S Värdigt boende för elöverkänsliga S18155 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av forskning och utveckling av värdiga boendeformer för elöverkänsliga. Motivering Trots att forskningen- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:FöU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ojämställd behandling av forskning om kvinnor och hjärtinfarkt
Motion 2013/14:So629 av Suzanne Svensson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:So629 av Suzanne Svensson m.fl. S Ojämställd behandling av forskning om kvinnor och hjärtinfarkt S19090 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att alla som får en hjärtinfarkt ska behandlas lika oavsett kön, ålder,- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:SoU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Antidopningscenter
Motion 2013/14:So609 av Thomas Strand m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:So609 av Thomas Strand m.fl. S Antidopningscenter S19131 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om antidopningscenter. Motivering Dopning är ett växande problem. De beslag av dopningsmedel som tull och polis gör ökar- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:SoU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Lärlingar måste få jobb
Motion 2013/14:Ub232 av Krister Örnfjäder (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Ub232 av Krister Örnfjäder S Lärlingar måste få jobb S18130 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skapa fler lärlingsplatser inom byggnadsbranschen. Motivering Den svenska byggarbetsmarknaden behöver utbilda ungdomar- Inlämnad
- 2013-10-01
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:UbU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag