Krister Örnfjäder (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Kalmar län
- Titel
- Sjukvårdsbiträde
- Född år
- 1952
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1993-01-26 – 2018-09-24
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 1993-01-11 – 1993-01-25
- Ersättare
- 1992-11-26 – 1992-12-31
- Ersättare
- 1992-03-17 – 1992-05-31
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Ledamot
- 1994-01-27 – 1994-10-01
- Suppleant
- 1993-02-18 – 1994-01-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-12-21 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Ledamot
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1993-02-18 – 1994-10-01
- Suppleant
- 1993-01-11 – 1993-01-25
- Suppleant
- 1992-11-26 – 1992-12-31
- Suppleant
- 1992-03-17 – 1992-05-31
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2014-11-25 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2014-11-25
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-03-22
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Suppleant
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Suppleant
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Suppleant
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Suppleant
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Suppleant
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Suppleant
- 2015-04-14 – 2015-06-16
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Ordförande
- 2014-11-04 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-28 – 2014-11-04
- Förste vice ordförande
- 2010-11-17 – 2014-10-28
- Förste vice ordförande
- 2008-03-26 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2006-12-13 – 2008-03-26
- Ledamot
- 2002-12-19 – 2006-12-12
Valberedningen
- Ledamot
- 2014-09-29 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2006-10-02 – 2010-10-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 92 och 93- (ersättare 920317-920531, 921126-921231 och 930111-930125). Ledamot utbildningsutskottet 94, trafikutskottet 94-06, näringsutskottet 06-14 och utrikesutskottet 14-. Suppleant trafikutskottet 92-94 och 06-, utbildningsutskottet 93-02, justitieutskottet 10-, utrikesutskottet 12-14, näringsutskottet 14- och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 15-. Ledamot riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 02-08, 1:e vice ordförande 08-14, ordförande 14-. Ledamot riksdagens valberedning 06-10 och 14-. Ledamot, exekutivkommittén för Interparlamentariska unionen 09-13, ordförande Budgetkommittén 11-13, ordförande styrgruppen för WTO:s parlamentariska konferens 14-.
Föräldrar
Grovarbetaren Tore Örnfjäder och May Spångberg.
Utbildning
Gymnasieskola, slutår 77.
Anställningar
Sjukvårdsbiträde. Kommunalråd, Västervik 89-93.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Skattemyndigheten i Kalmar län 87-90 och Länsstyrelsen i Kalmar län 89-94. Vice styrelseordförande, Luftfartsverket 96-04. Ledamot, vuxenutbildningsnämnden i Kalmar län 77-79. Ledamot, Hälsodatakommittén 93-95 och Sjösäkerhetskommittén 95-96.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Västervik 74-. Ledamot, kommunstyrelsen 74-93, 1:e vice ordförande 86-88, ordförande 89-91, 2:e vice ordförande 92-93. Ledamot, fritidsnämnden 74-79, socialnämnden, 1:e vice ordförande 80-86 och valberedningen 89-94, vice ordförande 92-94.
Bostadsort
Västervik
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot av styrelsen för Svenska Fabriksarbetareförbundets klubb vid Slip-Naxos 69-74. - Ledamot av styrelsen för Västerviks arbetarekommun 81- och Kalmar läns SAP-distrikt 83-.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Arbetsmarknad för funktionshindrade
Motion 2006/07:A218 av Krister Örnfjäder (s)
Motion till riksdagen 2006/07:A218 av Krister Örnfjäder s Arbetsmarknad för funktionshindrade Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om arbetsmarknadspolitiska åtgärder för dem som har ett funktionshinder. Motivering Dagens arbetsmarknad för funktionshindrade- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:AU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ideellt arbete vid partiell sjukersättning
Motion 2006/07:Sf213 av Krister Örnfjäder (s)
Motion till riksdagen 2006/07:Sf213 av Krister Örnfjäder s Ideellt arbete vid partiell sjukersättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att arbeta ideellt samtidigt som man uppbär partiell sjukersättning alternativt aktivitetsersättning. Motivering- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:SfU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Hjälpmedel
Motion 2006/07:So257 av Krister Örnfjäder (s)
Motion till riksdagen 2006/07:So257 av Krister Örnfjäder s Hjälpmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om behovet av en ny hjälpmedelsutredning. Motivering Många människor nekas i dag hjälpmedel av landsting och kommuner då det saknas en tydlig- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:SoU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2001/02:4 En politik för tillväxt och livskraft i hela landet
Motion 2001/02:N11 av Agneta Ringman m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2001/02:N11 av Agneta Ringman m.fl. s med anledning av prop. 2001/02:4 En politik för tillväxt och livskraft i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att lokalisera djurskyddsmyndigheten till Borgholm. Motivering Borgholm- Inlämnad
- 2001-10-17
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:MJU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,
Skatt på fastighetsskötsel
Motion 2001/02:Sk469 av Lilian Virgin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2001/02:Sk469 av Lilian Virgin m.fl. s Skatt på fastighetsskötsel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om beloppsgränsen för fastighetsskötsel. Motivering Vid skatteomläggningen 1991 infördes en beskattning på fastighetsskötsel- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:SkU18
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,
Turismens betydelse
Motion 2001/02:N349 av Krister Örnfjäder och Håkan Juholt (s)
Motion till riksdagen 2001/02:N349 av Krister Örnfjäder och Håkan Juholt s Turismens betydelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en utökad satsning på turismen i Sverige. Motivering Turismen och reseindustrin är sedan decennier tillbaka en starkt- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:NU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,
Minerallagen
Motion 2001/02:N337 av Agneta Ringman m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2001/02:N337 av Agneta Ringman m.fl. s Minerallagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ändring i minerallagen. Motivering Den 1 juli 1992 trädde en ny minerallag i kraft. Därefter har vissa ändringar gjorts av lagen. Sverige- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:NU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,
Barnreklam i etermedier
Motion 2001/02:K415 av Håkan Juholt m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2001/02:K415 av Håkan Juholt m.fl. s Barnreklam i etermedier Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om stöd för regeringens krav om att förbudet för eterreklam riktad mot barn fortsatt skall gälla. Motivering I Sverige finns redan- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,
Skuldfällor
Motion 2001/02:L351 av Lilian Virgin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2001/02:L351 av Lilian Virgin m.fl. s Skuldfällor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om risken för skuldfällor. Motivering 20 miljoner kronor satsas under 2002 på att stärka den kommunala konsumentvägledningen. Vägledning, information- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:LU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,
Tandvårdsförsäkringens utbyggnad
Motion 2001/02:So561 av Ann-Marie Fagerström m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2001/02:So561 av Ann-Marie Fagerström m.fl. s Tandvårdsförsäkringens utbyggnad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att bygga ut tandvårdsförsäkringen i den takt som ekonomin tillåter. Motivering Tandvårdsförsäkringen- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:SoU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,
Villkor för hemutrustningslån
Motion 2001/02:Sf363 av Ann-Marie Fagerström m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2001/02:Sf363 av Ann-Marie Fagerström m.fl. s Villkor för hemutrustningslån Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen bör följa utvecklingen beträffande hemutrustningslån och vidta åtgärder om det anses nödvändigt. Motivering- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:SfU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,
Civila myndigheter med uppgifter på sjön
Motion 2001/02:Fö248 av Agneta Ringman m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2001/02:Fö248 av Agneta Ringman m.fl. s Civila myndigheter med uppgifter på sjön Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn av strukturen för civila myndigheter med uppgifter på sjön. Motivering Motsvarar dagens myndighetsstruktur- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:FöU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,
Ändring i förköpslagen
Motion 2001/02:Bo306 av Håkan Juholt m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2001/02:Bo306 av Håkan Juholt m.fl. s Ändring i förköpslagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om revidering av förköpslagen i syfte att göra lagen till ett starkare instrument för kommuner att förköpa fastigheter för att skydda kultur- och naturvärden. Motivering Den kommunala förköpsrätten- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:BoU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,
Våtmarker
Motion 2001/02:MJ457 av Krister Örnfjäder och Agneta Ringman (s)
Motion till riksdagen 2001/02:MJ457 av Krister Örnfjäder och Agneta Ringman s Våtmarker Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om återskapande av våtmarker. Motivering Larmrapporter har kommit om övergödningen i Östersjön. Vad det beror på är man inte- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:MJU24
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,
Småskalig produktförädling
Motion 2001/02:MJ456 av Håkan Juholt m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2001/02:MJ456 av Håkan Juholt m.fl. s Småskalig produktförädling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om stöd till småskalig produktförädling. Motivering De flesta människor i vårt land vill att vi ska ha en levande landsbygd. Det- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:MJU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,
Skador på ek
Motion 2001/02:MJ450 av Krister Örnfjäder (s)
Motion till riksdagen 2001/02:MJ450 av Krister Örnfjäder s Skador på ek Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om skador på ek. Motivering Eken mår allt sämre. Det visar en av Skogsstyrelsens inventeringar av 4 248 ekar i södra Sverige. På elva år har- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:MJU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,
Den organiserade smugglingen
Motion 2001/02:Ju413 av Krister Örnfjäder m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2001/02:Ju413 av Krister Örnfjäder m.fl. s Den organiserade smugglingen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om insatser mot den organiserade smugglingen. Motivering Enligt samstämmiga uppgifter ökar den organiserade smugglingen- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:JuU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,
Hyressättning för statliga institutioner
Motion 2001/02:Fi265 av Agneta Ringman m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2001/02:Fi265 av Agneta Ringman m.fl. s Hyressättning för statliga institutioner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om åtgärder för att pressa hyrorna i statliga institutioner. Motivering Lokalhyrorna i storstäderna och då framför- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:FiU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,
Diskriminering vid föräldraskap
Motion 2001/02:A366 av Krister Örnfjäder (s)
Motion till riksdagen 2001/02:A366 av Krister Örnfjäder s Diskriminering vid föräldraskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn av jämställdhetsförhållanden på arbetsmarknaden och reglerna i samband med föräldraförsäkringen. Motivering I- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:AU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,
Tillfälliga anställningar
Motion 2001/02:A365 av Krister Örnfjäder (s)
Motion till riksdagen 2001/02:A365 av Krister Örnfjäder s Tillfälliga anställningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs vad gäller lagarna på arbetsmarknaden vid tillfälliga anställningar. Motivering De tillfälliga anställningarna ökade kraftigt under- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:AU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,