Jesper Skalberg Karlsson (M)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Gotlands län, plats 12
- Titel
- Teknolog.
- Född år
- 1993
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Socialutskottet
Ledamot
EU-nämnden
Suppleant
Riksdagens delegation till parlamentariska Östersjökonferensen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-09-26 – 2026-09-21
- Ordinarie
- 2015-01-19 – 2018-09-24
Utbildningsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-27
Socialutskottet
- Ledamot
- 2022-10-27 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2022-10-27
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2015-01-27 – 2018-09-24
EU-nämnden
- Suppleant
- 2022-11-10 –
- Suppleant
- 2016-06-14 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2015-11-18 – 2016-06-13
Riksdagens delegation till parlamentariska Östersjökonferensen
- Ledamot
- 2022-10-26 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 15–18 och 22–. Ledamot socialutskottet. Suppleant miljö- och jordbruksutskottet 15–18, EU-nämnden 15–18 och 22–. Ledamot riksdagens delegation till parlamentariska Östersjökonferensen 22–.
Föräldrar
Egenföretagaren Joakim Karlsson och Malin Skalberg, f. Nilsson.
Utbildning
Gymnasieskola, Naturvetenskapligt program, Visby, slutår 12. Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, Kungliga tekniska högskolan 14–.
Anställningar
Diskplockare, Hamnplan 5 11–13. Bartender, Tott Hotell 13. Reparatör, Nikab Sthlm AB 13–14. Kommunikatör, Nya Moderaterna 14. Regionråd 18–22.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Folkbildningsrådet 21–.
Kommunala uppdrag
Regionfullmäktig, Gotland 14–. Ledamot, Beredningen för tillväxt och regional utveckling (SKR) 19–23. Ledamot, regionfullmäktiges valberedning 22–.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, MUF Gotland 11–13. Ledamot, Moderata Studenters riksstyrelse 14–15. Förbundsordförande, Moderaterna Gotland 15–. Vice ordförande, CPMR Islands commission 19–21. Ledamot, politiska byrån, CPMR 20–22. Ordförande, Almedalsrådet, 21–22.
Litteratur
Förändra er eller dö (22).