Ida Ekeroth Clausson (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Västra Götalands läns östra, plats 20
- Titel
- Statsvetare.
- Född år
- 1991
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Skatteutskottet
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-09-26 – 2026-09-21
Riksdagsledamot
- Talmansersättare
- 2015-10-12 – 2015-12-31
Skatteutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Extra suppleant
- 2015-10-12 – 2015-12-31
Kulturutskottet
- Extra suppleant
- 2015-10-12 – 2015-12-31
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 15 (talmansersättare 151012–151231) och 22–. Ledamot skatteutskottet 22–. Extra suppleant skatteutskott 15 och kulturutskottet 15.
Föräldrar
Antennmontören Per-Håkan Ekeroth och utbildningsledaren Marie-Louise Mellström.
Utbildning
Gymnasieskola, Samhällsprogrammet, Vadsbogymnasiet, Mariestad, slutår 10. Pol. kand. Karlstads universitet 14. Fil. mag., statsvetenskap, Örebro universitet 21.
Anställningar
Timanställningar inom handel, servering och vård 07–13. Lärare sfi, Mariestad 14–15. Handläggare, Migrationsverket, Mariestad 16–18. Oppositionsråd Mariestad 16–22.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Mariestad 10–. Ersättare kommunstyrelsen 10–14, ledamot kommunstyrelsen 14–22 och 2:e vice ordförande 16–22. Ersättare socialnämnden 10–14.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, S-kvinnors förbundsstyrelse 21–. Styrelseledamot Skaraborgs partidistrikt 16– och internationell ledare 20–. Ordförande, S-kvinnor Skaraborg 15–.