Denis Begic (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Örebro län, plats 271
- Titel
- Ombudsman.
- Född år
- 1970
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 57 12
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Civilutskottet
Ledamot
Trafikutskottet
Suppleant
Europarådets svenska delegation
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2026-09-21
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2020-09-23 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2020-09-23
Civilutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-10-07 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-10-06
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2024-07-16 –
- Ledamot
- 2022-11-01 – 2022-11-02
OSSE-delegationen
- Suppleant
- 2022-10-11 – 2024-06-25
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18–. Ledamot trafikutskottet 20–22 och civilutskottet 22–.Suppleant civilutskottet 18–20 och trafikutskottet 18–20 och 22–. Ledamot Europarådets svenska delegation 22– och suppleant OSSE-delegationen 22–.
Föräldrar
Yrkeschauffören Zijad Begic och sjuksköterskan Dusanka Brkovic.
Utbildning
Teknisk gymnasieskola, Bosanska Gradiska, slutår 88.
Anställningar
Städare, olika restauranger i Örebro, 89–90. Industriarbetare, Emba Machinery AB 90–11 Butiksbiträde, Ica Cityhallen Örebro, 11–13. Ombudsman, Socialdemokraterna Örebro, 13–18.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Örebro 06–14. Ersättare kommunstyrelsen, Örebro, 06–10. Ordförande Skolområde Nordväst, Örebro, 04–06. 2:e vice ordförande miljönämnden, Örebro, 06–10. Ordförande gymnasienämnden, Örebro 11–13. Ersättare, Region Örebro län, 14–18. Ledamot samhällsbyggnad, Region Örebro län, 14–18. Regionstyrelsen, Örebro län, 16–18 .
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande Rynninge IK, Örebro, 08–10 .