Camilla Brodin (KD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Kristdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms kommun, plats 170
- Titel
- Chefssekreterare.
- Född år
- 1979
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Kristdemokraterna
Gruppledare
Näringsutskottet
Ledamot
Valberedningen
Ledamot
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2026-09-21
Kristdemokraterna
- Gruppledare
- 2022-09-26 –
- Förste vice gruppledare
- 2018-10-09 – 2022-09-26
- Kvittningsperson
- 2018-09-24 – 2022-11-24
Näringsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2022-11-09 – 2024-02-02
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2022-11-09
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2022-11-09
EU-nämnden
- Suppleant
- 2019-09-26 – 2022-10-04
Ledamotsrådet
- Ledamot
- 2018-10-10 – 2022-10-10
Valberedningen
- Ledamot
- 2022-09-26 –
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-11-29 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18–. Ledamot näringsutskottet 18–. Suppleant arbetsmarknadsutskottet 18–22, trafikutskottet 22–, socialutskottet 22– och konstitutionsutskottet 22–24. Ledamot krigsdelegationen 22–. Gruppledare Kristdemokraterna 22–. Vice gruppledare 18–22 och kvittningsperson 18–22. Ledamot ledamotsrådet 18–22 och valberedningen 22–.
Föräldrar
Busschauffören Torgny Thorstensson och undersköterskan Helena Jämtestam.
Utbildning
Gymnasieskola, Jönköping, slutår 98. Lärarprogrammet, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping 00. Lärarprogrammet, Karlstads universitet 01–02 Lärarprogrammet, Stockholms universitet 03 .
Anställningar
Butiksanställd, Ica Centrumhallen, Tenhult 95–00. Ombudsman KDU Jönköping/Östergötland 98–99. Butiksanställd, ICA Hagahallen, Karlstad 01–03. Ombudsman KD Stockholms län 04–05. Ombudsman KD Stockholms stad 05–06. Sekreterare till KD partistyrelse och partisekreterare, Stockholm 06–09. Organisationssekreterare KD, Stockholm 09–12. Sekreterare till KD gruppledning och chefsgrupp, Stockholm 12–14. Kommunalråd, Täby 14–18.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, ersättare, Stockholm 06–07. Kommunfullmäktig, Täby 14–18 och ersättare 22–. Ersättare kommunstyrelsen, Täby 13–14 och ledamot 14–18. Ersättare, socialnämnden öster, Jönköping, 98–01. Ledamot, socialnämnden, Karlstad 02–03. Ersättare, Studentbostäder, Karlstad 02–03. Ersättare, exploateringsnämnden 06–07. Ersättare, Svenska bostäder 06–07. Ersättare kultur och fritidsnämnden Täby, 11–14. Ordförande, utskottet för arbetsmarknad och näringsliv, Täby 14–18. Ledamot, barn- och grundskolenämnden, Täby 14–18. Ledamot, Trygg, Täby 14–18. Ledamot, utskottet för stadsbyggnad och miljö, Täby 14–18. Ledamot, utskottet för fastigheter, Täby 14–18.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande KD Täby 12–14 och vice ordförande 14–. Ordförande, föreningen Funkisglädje 15–18 och vice ordförande 18–20. Vice ordförande KD Stockholms län, 15–19 och ordförande 19–.