Amanda Lind (MP)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Miljöpartiet
- Valkrets
- Stockholms län, plats 318
- Titel
- Leg. psykolog.
- Född år
- 1980
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Miljöpartiet de gröna
Språkrör
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-09-26 – 2026-09-21
Miljöpartiet
- Partisekreterare
- 2016-05-14 – 2019-01-21
Miljöpartiet de gröna
- Språkrör
- 2024-04-28 –
Kulturutskottet
- Ordförande
- 2022-10-04 – 2024-05-16
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-04
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2024-05-16
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2024-05-16
Kulturdepartementet
- Kultur- och demokratiminister
- 2021-06-30 – 2021-11-30
- Kultur- och demokratiminister
- 2021-02-05 – 2021-06-29
- Kultur- och demokratiminister
- 2019-01-21 – 2021-02-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 22–. Ordförande kulturutskottet 22–. Suppleant konstitutionsutskottet 22– och utbildningsutskottet 22–. Kultur- och demokratiminister, Kulturdepartementet 190121–211130.
Utbildning
Naturvetenskapliga programmet, Midskogsskolan, Luleå, slutår 99. Mänskliga rättigheter, Teologiska högskolan, Stockholm slutår 00. Psykologprogrammet, Umeå universitet, slutår 09.
Anställningar
Vik. lärare, elevassistent, lokalvårdare, kafébiträde 00–01. Leg. psykolog/PTP-psykolog, Barn- och ungdomspsykiatrin, Landstinget Västernorrland 09–11. Partisekreterare, Miljöpartiet 16–19.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Umeå 02–04 och Härnösand 08–10. Ledamot, samhällsnämnden, Härnösand 08–10 och ordförande 11–14. Kommunalråd och 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen, Härnösand 14–16. Vice ordförande, Kulturforum Västernorrland 14–16.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Samtalsledare, Rädda Barnen 02–03. Sammankallande, Miljöpartiet Umeå 03–04. Språkrör, Miljöpartiet Härnösand 10–16. Distriktsordförande, Miljöpartiet Västernorrland 12–16. Ledamot, Miljöpartiets kommun- och landstingskommitté 15–16. Ledamot, SKL:s beredning för kultur- och fritidsfrågor 15–16. Ledamot, Folkbildningsrådets representantskap 15–16.