Måndag den 26 juni 2017
Kammarens föredragningslistor 2016/17:131
Föredragningslistor
I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.
Föredragningslista
Kl. |
|
Interpellationssvar |
______________________________________________________________________________
|
Justering av protokoll |
|
1 |
Justering av protokoll från sammanträdet fredagen den 2 och onsdagen den 7 juni |
|
|
Avsägelse |
|
2 |
Maria Abrahamsson (M) som ledamot i konstitutionsutskottet |
|
|
Anmälan om ersättare |
|
3 |
Mattias Vepsä (S) som ersättare fr.o.m. den 1 juli t.o.m. den 31 augusti under Arhe Hamednacas (S) ledighet |
|
4 |
Åsa Eriksson (S) som ersättare fr.o.m. den 9 oktober 2017 t.o.m. den 30 april 2018 under Anna Walléns (S) ledighet |
|
|
Anmälan om kompletteringsval |
|
5 |
Jörgen Hellman (S) som suppleant i konstitutionsutskottet |
|
6 |
Mathias Tegnér (S) som suppleant i finansutskottet |
|
7 |
Peter Jeppsson (S) som suppleant i utrikesutskottet |
|
8 |
Maria Abrahamsson (M) som suppleant i socialförsäkringsutskottet |
|
9 |
Patrik Engström (S) som suppleant i trafikutskottet |
|
10 |
Mia Sydow Mölleby (V) som suppleant i EU-nämnden |
|
11 |
Helena Bonnier (M) som suppleant i socialförsäkringsutskottet fr.o.m. den 5 juli 2017 t.o.m. den 5 mars 2018 under Tina Ghasemis (M) ledighet |
|
12 |
Lorentz Tovatt (MP) som suppleant i trafikutskottet och näringsutskottet fr.o.m. den 15 juli |
|
13 |
Åsa Eriksson (S) som suppleant i näringsutskottet fr.o.m. den 9 oktober 2017 t.o.m. den 30 april 2018 under Anna Walléns (S) ledighet |
|
14 |
David Lindvall (S) som suppleant i näringsutskottet fr.o.m. den 9 oktober 2017 t.o.m. den 15 juli 2018 under Hanna Westeréns (S) ledighet |
|
|
Anmälan om subsidiaritetsprövningar |
Ansvarigt utskott |
15 |
2016/17:38 Torsdagen den 15 juni |
SkU |
16 |
2016/17:47 Torsdagen den 8 juni |
FiU |
|
Anmälan om fördröjda svar på interpellationer |
|
17 |
2016/17:548 av Pål Jonson (M) |
|
18 |
2016/17:560 av Christian Holm Barenfeld (M) |
|
19 |
2016/17:561 av Erik Andersson (M) |
|
|
Ärenden för hänvisning till utskott |
Förslag |
|
Motioner |
|
|
med anledning av prop. 2016/17:200 Miljöbedömningar |
|
20 |
2016/17:3757 av Jens Holm m.fl. (V) |
MJU |
21 |
2016/17:3758 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) |
MJU |
|
Debatt med anledning av interpellationssvar |
|
|
Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) |
|
22 |
2016/17:575 av Jesper Skalberg Karlsson (M) |
|
|
Utrikesminister Margot Wallström (S) |
|
23 |
2016/17:514 av Lotta Johnsson Fornarve (V) |
|
|
Statsrådet Anders Ygeman (S) |
|
24 |
2016/17:552 av Roger Haddad (L) |
|
25 |
2016/17:563 av Mikael Oscarsson (KD) |
|
26 |
2016/17:571 av Jesper Skalberg Karlsson (M) |
|
|
_________________________ |
Föredragningslistor
I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.