Ulrika Heie (C)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Centerpartiet
- Valkrets
- Västra Götalands läns östra, plats 44
- Titel
- Mellanstadielärare.
- Född år
- 1965
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Centerpartiet
Förste vice gruppledare
Trafikutskottet
Ordförande
Valberedningen
Ledamot
Krigsdelegationen
Ledamot
Riksdagsstyrelsen
Ersättare
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2026-09-21
Centerpartiet
- Förste vice gruppledare
- 2024-06-01 –
- Gruppledare
- 2024-01-01 – 2024-05-31
- Förste vice gruppledare
- 2018-10-09 – 2023-12-31
- Förste vice gruppledare
- 2011-10-11 – 2018-09-24
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2008-04-08 – 2010-10-04
- Ordförande
- 2008-01-01 – 2008-04-07
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2007-12-31
Miljö- och jordbruksutskottet
- Ledamot
- 2020-11-30 – 2022-09-26
- Ordförande
- 2020-04-16 – 2020-11-29
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2020-04-16
- Suppleant
- 2012-09-06 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2009-09-24 – 2010-10-04
Trafikutskottet
- Ordförande
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2010-10-04
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2011-10-21 – 2012-09-05
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2022-10-09
Valberedningen
- Ledamot
- 2022-09-26 –
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2024-06-01 –
- Ledamot
- 2024-01-01 – 2024-05-31
- Ersättare
- 2022-10-04 – 2023-12-31
- Ersättare
- 2014-10-07 – 2022-10-02
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Förbundsordförande, Studieförbundet Vuxenskolan 15–. Ordförande, Centerpartiets internationella stiftelse 12–17.
Bostadsort
Skövde
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06–. Ordförande trafikutskottet 22–. Ledamot utbildningsutskottet 06–07 och 08–18, ordförande 08. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 18–22 och ordförande 20. Suppleant utrikesutskottet 06–18, miljö- och jordbruksutskottet 09–10 och 12–14, näringsutskottet 11–12 och utbildningsutskottet 18–22. Ledamot, krigsdelegationen 14– och valberedningen 22–. Ersättare, riksdagsstyrelsen 14–. 1:e vice gruppledare, Centerpartiet 11–.
Föräldrar
Lantbrukaren Rustan Carlsson och f.d. riksdagsledamoten Birgitta Carlsson, f. Larsson.
Utbildning
Mellanstadielärarexamen 83–86.
Anställningar
Lärare, Skövde kommun 86–02. Kommunalråd, Skövde 03–06.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, insynsrådet för Yrkeshögskolemyndigheten 15–22. Ledamot, Allmänna Barnhusets stiftelse med tillhörande bolag 10–.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Skövde kommun 02–. Gruppledare Centerpartiet i kommunfullmäktige 19–22. Ersättare, kommunstyrelsen 99–01 och 07–, ledamot 01–06. Ledamot, fritidsnämnden, Skövde 95–98. Ersättare, regionfullmäktig, Västra Götalandsregionen 99–02, kulturnämnden, Västra Götalandsregionen 03–06. Ledamot, hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg 99–02, regionfullmäktig, Västra Götalandsregionen 03–06. Ledamot, Kommunförbundet Skaraborg 03–07.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Elöverkänslighet
Motion 2011/12:Fö241 av Ulrika Carlsson i Skövde och Annika Qarlsson (C)
Motion till riksdagen 2011/12:Fö241 av Ulrika Carlsson i Skövde och Annika Qarlsson C Elöverkänslighet C407 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inrätta lågstrålande zoner i alla kommuner. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2011/12:CU14 2012/13:FöU3
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Lanthandel
Motion 2011/12:N379 av Ulrika Carlsson i Skövde (C)
Motion till riksdagen 2011/12:N379 av Ulrika Carlsson i Skövde C Lanthandel C441 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att prioritera stöd till lanthandeln som en viktig förutsättning för service på landsbygden. Motivering Regeringsförklaringen- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:NU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Turism i Skaraborg
Motion 2011/12:N378 av Ulrika Carlsson i Skövde (C)
Motion till riksdagen 2011/12:N378 av Ulrika Carlsson i Skövde C Turism i Skaraborg C439 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över turistföretagens villkor. Motivering Turistnäringen sysselsätter idag omkring 160 000 årsanställda och har- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:NU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Vänersjöfarten
Motion 2011/12:T437 av Ulrika Carlsson i Skövde (C)
Motion till riksdagen 2011/12:T437 av Ulrika Carlsson i Skövde C Vänersjöfarten C440 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om genomförandet av EU:s regelverk för inre vattenvägar i svensk rätt, om Vänerhamnarnas status som strategiska hamnar och om- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:TU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
E20 – motorväg mellan Stockholm och Göteborg
Motion 2011/12:T435 av Ulrika Carlsson i Skövde (C)
Motion till riksdagen 2011/12:T435 av Ulrika Carlsson i Skövde C E20 motorväg mellan Stockholm och Göteborg C438 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att prioritera utbyggnaden av E20 till motorväg. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2011/12:TU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Internationellt arbete mot barnaga
Motion 2011/12:U269 av Ulrika Carlsson i Skövde (C)
Motion till riksdagen 2011/12:U269 av Ulrika Carlsson i Skövde C Internationellt arbete mot barnaga C406 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att alla barn enligt FN:s barnkonvention har rätt att slippa fysisk och psykisk aga, att Sverige bör- Inlämnad
- 2011-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:UU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Sommartid och vintertid
Motion 2011/12:T436 av Ulrika Carlsson i Skövde och Annika Qarlsson (C)
Motion till riksdagen 2011/12:T436 av Ulrika Carlsson i Skövde och Annika Qarlsson C Sommartid och vintertid C368 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att låta sommartid också bli vintertid. Motivering Tiden går eller kanske man ska säga att- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:TU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Matlandet Skaraborg – jordbruks- och livsmedelsproduktion
Motion 2011/12:MJ465 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C, M, FP, KD)
Motion till riksdagen 2011/12:MJ465 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. C, M, FP, KD Matlandet Skaraborg jordbruks- och livsmedelsproduktion C367 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att främja tillväxten i Skaraborg. Riksdagen tillkännager för- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2011/12:MJU17
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Biogas som framtidens bränsle
Motion 2011/12:MJ326 av Ulrika Carlsson i Skövde (C)
Motion till riksdagen 2011/12:MJ326 av Ulrika Carlsson i Skövde C Biogas som framtidens bränsle C405 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stimulera produktion av biogas. Motivering Att låta biogas ersätta fossila fordonsbränslen i Sverige- Inlämnad
- 2011-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:MJU25
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Skrotningspremie
Motion 2011/12:MJ325 av Ulrika Carlsson i Skövde (C)
Motion till riksdagen 2011/12:MJ325 av Ulrika Carlsson i Skövde C Skrotningspremie C408 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att pröva frågan om att införa skrotningspremie för äldre bilar. Motivering Sveriges bilpark blir allt äldre och fortfarande- Inlämnad
- 2011-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:MJU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Införande av en barnbalk
Motion 2011/12:C297 av Annika Qarlsson och Ulrika Carlsson i Skövde (C)
Motion till riksdagen 2011/12:C297 av Annika Qarlsson och Ulrika Carlsson i Skövde C Införande av en barnbalk C383 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa en barnbalk som är likställd med föräldrabalken enligt motionens intentioner. Motivering- Inlämnad
- 2011-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:CU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Förhindrande av vräkning
Motion 2011/12:So419 av Annika Qarlsson och Ulrika Carlsson i Skövde (C)
Motion till riksdagen 2011/12:So419 av Annika Qarlsson och Ulrika Carlsson i Skövde C Förhindrande av vräkning C381 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra en översyn av regelverket så att hyran kan tas direkt från det ekonomiska biståndet- Inlämnad
- 2011-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:SoU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Uigurerna
Motion 2011/12:U332 av Annelie Enochson m.fl. (KD, M, C, FP)
Motion till riksdagen 2011/12:U332 av Annelie Enochson m.fl. KD, M, C, FP Uigurerna KD401 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige fortsättningsvis i dialogen med Kina bör verka för att de mänskliga rättigheterna respekteras fullt ut för- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2011/12:UU8
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Turism i Skaraborg
Motion 2011/12:N375 av Sten Bergheden m.fl. (M, C, KD, FP)
Motion till riksdagen 2011/12:N375 av Sten Bergheden m.fl. M, C, KD, FP Turism i Skaraborg M902 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över turistföretagens villkor. Motivering Turistnäringen sysselsätter idag omkring 160 000 årsanställda- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:NU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Valkretsnamnet Skaraborg
Motion 2011/12:K352 av Cecilia Widegren m.fl. (M, C, FP, KD)
Motion till riksdagen 2011/12:K352 av Cecilia Widegren m.fl. M, C, FP, KD Valkretsnamnet Skaraborg M901 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att omgående återinföra namnet Skaraborg på valkretsen Västra Götalands läns östra. Motivering Vi äro- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:KU18
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag