Torbjörn Björlund (V)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Vänsterpartiet
- Valkrets
- Östergötlands län
- Titel
- Fritidspedagog.
- Född år
- 1957
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2014-09-29
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 2015-08-03 – 2016-01-04
- Ersättare
- 2015-04-07 – 2015-06-21
Försvarsutskottet
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2010-10-04
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2010-10-26 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Finansutskottet
- Suppleant
- 2012-03-27 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Extra suppleant
- 2015-08-17 – 2015-12-21
- Extra suppleant
- 2015-04-07 – 2015-06-21
Utbildningsutskottet
- Extra suppleant
- 2015-08-17 – 2015-12-21
- Extra suppleant
- 2015-04-07 – 2015-06-21
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2014-04-15 – 2014-06-12
- Deputerad
- 2013-11-26 – 2013-12-17
- Deputerad
- 2013-04-23 – 2013-06-18
- Deputerad
- 2013-02-21 – 2013-03-06
- Suppleant
- 2012-11-27 – 2012-12-19
- Suppleant
- 2011-11-24 – 2011-12-14
- Suppleant
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Suppleant
- 2011-06-16 – 2011-06-17
- Suppleant
- 2011-03-31 – 2011-04-01
- Suppleant
- 2010-11-23 – 2010-12-15
EU-nämnden
- Suppleant
- 2008-02-21 – 2010-10-12
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06-16 (ersättare 150407-150621 och 150803-160104). Ledamot försvarsutskottet 10-14 och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 13 och 14. Suppleant försvarsutskottet 06-10, kulturutskottet 06-14, arbetsmarknadsutskottet 06-14, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 10, 11 och 12 och finansutskottet 12-14. Extra suppleant justitieutskottet 15 och utbildningsutskottet 15. Suppleant EU-nämnden 08-10.
Föräldrar
Lokföraren Åke Björlund och journalisten Maj-Britt Björlund, f. Wennberg.
Utbildning
Gymnasieskola, Motala 73-76. Fritidspedagogutbildning, Linköpings universitet 83-85.
Anställningar
Trädgårdsarbetare, Finspång 77. Pappersbruksarbetare 77-85. Lärarvikarie, Finspång 86. Fritidspedagog, Norrköping 86-87. Behandlingsassistent 88-89. Föreningskonsulent 89-95. Utvecklingskonsulent 95-02. Ombudsman 03-06.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, ersättare, Norrköping 03-. Ledamot, kommunstyrelsen 03-06 och kultur- och fritidsnämnden 98-02. Landstingsfullmäktig, ersättare, Östergötlands län 99-02. Ledamot, Östra länsdelsberedningen 99-02. 1:e vice ordförande, Lunnevads FHSK 99-06. Ledamot, Östsam fullmäktige 03-06.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Vänsterpartiet i Norrköping 99-03. Ledamot, Vänsterpartiets distriktsstyrelse i Östergötland 00-02, ersättare 02-03, ordförande 09-11. Ledamot, HTF 00-01.
Bostadsort
Norrköping