Thomas Strand (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Jönköpings län
- Titel
- Organisationschef.
- Född år
- 1954
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2020-09-01 – 2020-09-01
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2018-09-24
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 2005-08-01 – 2005-09-30
- Ersättare
- 2002-10-01 – 2002-12-14
Utbildningsutskottet
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2007-10-04 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2007-10-03
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2007-10-03
Socialutskottet
- Suppleant
- 2005-08-01 – 2005-09-30
- Suppleant
- 2002-10-24 – 2002-12-14
- Suppleant
- 2002-10-10 – 2002-12-14
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2007-01-17 – 2010-10-04
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2012-12-05
EU-nämnden
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2018-09-24
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Ledamot
- 2012-11-01 – 2016-10-31
- Ledamot
- 2010-10-26 – 2012-10-31
Riksbanksfullmäktige
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-10-09
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02 (ersättare 021001-021214), 05 (050801-050930) och 06-. Ledamot utbildningsutskottet 07-. Suppleant socialutskottet 02 och 05, utbildningsutskottet 06-07, kulturutskottet 07-10, konstitutionsutskottet 10-12, försvarsutskottet 10- och EU-nämnden 10-. Ledamot styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 10-16.
Föräldrar
Pastorn Ingemar Strand och vårdbiträdet Sonia Strand, f. Nord.
Utbildning
Gymnasieskola, naturvetenskaplig linje i Värnamo, slutår 73. Teologisk utbildning, Götabro Missionsskola i Kumla, slutår 76. Teol.kand., Lunds universitet 83.
Anställningar
Uppslagare, Byarums bruk 76-78. Skolsekreterare, HFU 78-83. Skolsekreterare/förbundssekreterare, Svenska Alliansmissionens Ungdom 83-90. Avdelningschef, Frikyrkliga Studieförbundet 90-03. Organisationschef, Studieförbundet Bilda 03-06.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Vice ordförande, forsknings- och utbildningsnämnden, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping 02-06. Ledamot, Lärarutbildningskommittén 97-99. Styrelseledamot, Sällskapet riksdagsledamöter och forskare (Rifo) 08- och ordförande 15-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Vaggeryd 92-10, ersättare 89-91 och 10-. Ledamot, skolstyrelsen/barn- och utbildningsnämnden 89-06, ersättare 83-88, ordförande 99-02.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Socialdemokrater för tro och solidaritet. Styrelseledamot, Folkbildningsrådet 07-13. Ledamot, distriktsstyrelsen för socialdemokrater för tro och solidaritet i Jönköpings län och styrelseledamot i Skillingaryd/Vaggeryds lokala grupp av socialdemokrater för tro och solidaritet. Styrelseledamot i Vetenskap och Allmänhet (VA).
Bostadsort
Vaggeryd