Nils Oskar Nilsson (M)
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Stockholms län
- Född år
- 1935
- Avliden
- 31 december 2018
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2010-10-04
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 2014-03-01 – 2014-04-10
- Ersättare
- 2003-09-22 – 2004-06-18
Försvarsutskottet
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2003-09-30 – 2004-06-18
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2003-09-30 – 2004-06-18
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Trafikutskottet
- Extra suppleant
- 2014-03-01 – 2014-04-10
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2010-02-04 – 2010-03-03
- Deputerad
- 2009-11-12 – 2009-12-09
- Deputerad
- 2009-02-12 – 2009-03-12
- Suppleant
- 2008-11-20 – 2008-12-19
- Deputerad
- 2007-10-18 – 2008-06-18
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2006-10-13
- Deputerad
- 2004-05-11 – 2004-05-26
- Suppleant
- 2004-02-05 – 2004-02-18
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2006-10-17 – 2010-10-04