Mikael Sandström (M)
Tillgänglig ersättare
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Stockholms län
- Titel
- Statssekreterare/ekon.dr./civilekonom
- Född år
- 1967
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ledig
- 2010-10-05 – 2014-09-29
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2010-10-04
- Ledig
- 2006-10-19 – 2010-10-04
- Ordinarie
- 2006-10-17 – 2006-10-18
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2006-10-06 – 2006-10-12