Mattias Karlsson i Luleå (M)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Norrbottens län, plats 139
- Född år
- 1972
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Moderaterna
Gruppledare
Utrikesnämnden
Ledamot
Riksdagsstyrelsen
Ledamot
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2026-09-21
Moderaterna
- Gruppledare
- 2022-10-18 –
Finansutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2022-10-27
- Suppleant
- 2021-04-13 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2019-02-13 – 2021-04-13
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-02-13
Socialförsäkringsutskottet
- Ledamot
- 2021-04-13 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-04-13
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-02-13
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2022-10-27
- Suppleant
- 2019-02-13 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Riksdagens delegation till Arktiska parlamentarikerkonferensen
- Ordförande
- 2018-10-24 – 2022-10-24
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2022-10-25 –
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2022-10-27 –
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-11-15 –
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Personlig suppleant
- 2020-11-01 – 2022-11-08
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-10-26
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18–. Ledamot finansutskottet 19–21. Suppleant socialutskottet 18–19, finansutskottet 18–19 och 21– och skatteutskottet 19–. Ledamot Utrikesnämnden 22–, riksdagsstyrelsen 22– och krigsdelegationen 22–. Ordförande riksdagens delegation till Arktiska parlamentarikerkonferensen 18–22. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 19–2. Personlig suppleant styrelsen för Riksbankens jubileumsfond 20–22. Gruppledare Moderaterna 22–.