Mattias Jonsson (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Göteborgs kommun, plats 18
- Född år
- 1974
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Näringsutskottet
Ledamot
Europarådets svenska delegation
Vice ordförande
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2026-09-21
Näringsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Europarådets svenska delegation
- Vice ordförande
- 2022-11-24 –
- Ledamot
- 2022-11-01 – 2022-11-24
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2014-10-07 – 2022-10-02
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–. Ledamot näringsutskottet 14–. Suppleant justitieutskottet 10–18, näringsutskottet 10–14, trafikutskottet 14–18 och försvarsutskottet 18–22. Suppleant riksdagsstyrelsen 14–22. Vice ordförande Europarådets svenska delegation 22–.
Bostadsort
Göteborg
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Utbyggnad av elnät
Interpellation 2023/24:57 av Monica Haider (S)
Interpellation 2023/24:57 Utbyggnad av elnät av Monica Haider S till Energi- och näringsminister Ebba Busch KD Just nu tävlar länder om att ta ledande positioner inom den gröna omställningen för att säkra framtidens investeringar och arbetstillfällen. Med en tydlig politisk riktning, omfattande investeringar och en stark- Inlämnad
- 2023-10-04
- Svarsdatum
- 2023-10-24
- Besvarare
- Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)
Ökad elproduktion för industrins utveckling och nyetableringar
Interpellation 2023/24:68 av Fredrik Olovsson (S)
Interpellation 2023/24:68 Ökad elproduktion för industrins utveckling och nyetableringar av Fredrik Olovsson S till Energi- och näringsminister Ebba Busch KD Just nu tävlar länder om att ta ledande positioner inom den gröna omställningen för att säkra framtidens investeringar och arbetstillfällen. Med en tydlig politisk- Inlämnad
- 2023-10-05
- Svarsdatum
- 2023-10-24
- Besvarare
- Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)
Tiggeri
Interpellation 2012/13:509 av Jonsson, Mattias (S)
den 29 augusti Interpellation 2012/13:509 Tiggeri av Mattias Jonsson S till statsrådet Maria Larsson KD Tiggande människor har blivit vanligare i Sveriges största städer, men även i medelstora och mindre städer kan man se detta från och till. De stora sociala skillnaderna i Europa gör att många människor söker- Inlämnad
- 2013-08-29
- Besvarare
- Maria Larsson (KD)
Överutnyttjande av lönebidragsanställningar
Interpellation 2012/13:371 av Jonsson, Mattias (S)
den 10 april Interpellation 2012/13:371 Överutnyttjande av lönebidragsanställningar av Mattias Jonsson S till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström M I februari debatterade jag i riksdagens kammare med arbetsmarknadsminister Hillevi Engström om hur det kommer sig att Arbetsförmedlingen i ett läge där över 400 000- Inlämnad
- 2013-04-10
- Besvarare
- Hillevi Engström (M)
Arbetsförmedlingens överskott
Interpellation 2012/13:239 av Jonsson, Mattias (S)
den 31 januari Interpellation 2012/13:239 Arbetsförmedlingens överskott av Mattias Jonsson S till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström M Bara för år 2012 har Arbetsförmedlingen i Göteborgsområdet återbetalat 180 miljoner kronor till statskassan. Arbetsförmedlingen själv uppger att 120 miljoner kronor av dessa- Inlämnad
- 2013-01-31
- Besvarare
- Hillevi Engström (M)