Mats Green (M)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Jönköpings län, plats 60
- Född år
- 1979
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- E-post
- mats.green@riksdagen.se
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Näringsutskottet
Ledamot
EU-nämnden
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2026-09-21
Arbetsmarknadsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-20
- Andre vice ordförande
- 2019-05-16 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2019-05-10 – 2019-05-15
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-05-10
- Ledamot
- 2017-03-24 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2017-03-24
Näringsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-20 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2017-10-13
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta civil- och kulturutskottet
- Deputerad
- 2018-03-13 – 2018-05-24
EU-nämnden
- Suppleant
- 2022-10-12 –
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14–. Ledamot civilutskottet 17–19, sammansatta civil- och kulturutskottet 18 och näringsutskottet 22–. Ledamot arbetsmarknadsutskottet 19– och 2:e vice ordförande 19–22. Suppleant civilutskottet 14–17, försvarsutskottet 14–17 och EU-nämnden 22–.