Karl-Göran Biörsmark (FP)
- Född år
- 1936
- Avliden
- 25 december 2021
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1992-11-17 – 2002-09-30
- Ledig
- 1992-10-16 – 1992-11-16
- Ordinarie
- 1991-11-12 – 1992-10-15
- Ledig
- 1991-10-11 – 1991-11-11
- Ordinarie
- 1990-11-12 – 1991-10-10
- Ledig
- 1990-10-11 – 1990-11-11
- Ordinarie
- 1985-09-29 – 1990-10-10
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Ledamot
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Ordförande
- 1994-06-20 – 1994-10-01
- Ledamot
- 1991-09-29 – 1994-06-19
- Ledamot
- 1988-10-10 – 1991-09-29
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 1988-11-07 – 1989-10-03
Justitieutskottet
- Suppleant
- 1991-10-17 – 1994-10-01
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 1994-10-17 – 1997-09-17
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2002-05-31 – 2002-06-12
- Suppleant
- 2002-01-17 – 2002-01-18
- Suppleant
- 2001-10-25 – 2001-12-11
- Deputerad
- 1999-03-23 – 1999-09-13
- Suppleant
- 1998-10-05 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1996-10-21 – 1996-11-20
- Suppleant
- 1995-10-25 – 1995-12-06
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet
- Deputerad
- 2002-04-18 – 2002-06-04
- Deputerad
- 2001-10-16 – 2001-12-06
- Deputerad
- 2001-03-27 – 2001-04-26
Bostadsutskottet
- Suppleant
- 1989-10-08 – 1991-09-29
- Ledamot
- 1985-09-29 – 1988-10-01
EU-nämnden
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-10-08
- Suppleant
- 1997-12-01 – 1998-10-05
Riksrevisionens styrelse
- Suppleant
- 2003-03-12 – 2006-10-16
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Rdl 1985- Suppleant i Utbildningsutskottet 88/89, Bostadsutskottet 89/90-90/91, Justitieutskottet 91/92-93/94, Socialförsäkringsutskottet 94/95-96/97, Utrikes-/Försvarsutskottet 95/96 och 96/97. Ledamot av Bostadsutskottet 85/86-87/88 och UU 88/89-, ordförande 93/94. Suppleant i EU-nämnden 97/98-. Ledamot av Talmanskonferensen 93/94. - Ledamot av fp-gruppens förtroenderåd 88/89-93/94.
Bostadsort
Norrköping
Utbildning
Realexamen 53. Folkskollärarexamen 59. Lärare vid Ulricehamns folkskola och realskola 60-62 och Norrköpings kommunala flickskola 62-63. Biståndsarbetare i Rhodesia (Zimbabwe) 63-67. Adjunkt vid högstadiet i Norrköping 67-. Filosofie magister vid Linköpings universitet 70. Politiskt sakkunnig i kulturdepartementet 93-94.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot av styrelsen för Samarbete för fred 86-91 och Forum Syd, ordförande 95. - Ledamot av styrelsen för folkpartiförening i Norrköping, ordförande 74-86, och Östergötlands länsförbund av Folkpartiet, ordförande 81-95.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot av radionämnden 82-88 och Svenska unescorådet 86-96. FN-delegat 89, 90 och 91. Ledamot av styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete 95-00. - Ledamot av kommittén för beredning av ansvarsfördelning och styrning på skolområdet 87-88, nationalkommittén för FN:s läskunnighetsår 1990 89-90, kommittén för översyn av det svenska multilaterala biståndet 89-91, nationalkommittén för FN:s konferens om befolkning och utveckling 1994 92-, kommittén om översyn av invandrarpolitiken samt invandrings- och flyktingpolitiken 93-, kommittén angående förberedelser inför 1996 års FN-konferens om boende- och bebyggelsefrågor (Boplats 96) 93-96, nationalkommittén för genomförande av en världskongress i Stockholm år 1996 om kommersiell sexuell exploatering av barn 95-96, nationalkommittén för Europarådets femtioårsjubileum 98-99, Ledamot av referensgrupp till kommittén om översyn av styrnings- och samarbetsformer i biståndet rörande regeringskansliet och biståndsmyndigheterna 92-93.
Kommunala uppdrag
Ledamot av Norrköpings kommunfullmäktige 77-86. Ledamot av kommunstyrelsen 80-82, ledamot av planeringsutskottet 80-82. Ledamot av sociala centralnämnden 70-73 och valberedningen 77-79.
Föräldrar
Pastorn Ruben Sixten Biörsmark och Hilma Kristina Sandmark