Isabella Hökmark (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Stockholms län
- Titel
- Civilekonom
- Född år
- 1962
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-12-17 – 2018-09-24
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2014-09-29
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2014-09-29 – 2014-10-03
Försvarsutskottet
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Socialutskottet
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Kulturutskottet
- Ledamot
- 2015-01-22 – 2018-09-24
Finansutskottet
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2010-02-04 – 2010-03-03
- Suppleant
- 2009-11-12 – 2009-12-09
- Suppleant
- 2008-11-20 – 2008-12-19
- Suppleant
- 2007-10-18 – 2008-06-18
- Suppleant
- 2007-03-22 – 2007-06-01
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2006-10-13
Sammansatta civil- och kulturutskottet
- Suppleant
- 2018-03-13 – 2018-05-24
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2013-09-17 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2012-10-04 – 2013-09-16
- Ledamot
- 2011-10-12 – 2012-09-18
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2011-09-15
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06- (statsrådsersättare 140929-141003). Ledamot försvarsutskottet 06-10, socialutskottet 10-14 och kulturutskottet 15-. Suppleant finansutskottet 06-10, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 06, 07, 08, 09, 10 och skatteutskottet 10-14. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 10-14.
Utbildning
Gymnasieskola, Djursholms samskola, slutår 81. Ekonomlinjen, Stockholms universitet, slutår 87.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Danderyd 94-. Ledamot, kommunstyrelsen 98-. Ledamot, barn- och utbildningsnämnden 94-98. Ordförande, socialnämnden 07-. Gruppledare 02-06. Ordförande, socialnämnden 07-14. Ordförande, byggnadsnämnden 15-.
Bostadsort
Stocksund
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Försvar samt beredskap mot sårbarhet – budgetåret 2007
Betänkande 2006/07:FöU1
Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om försvar och beredskap mot sårbarhet. Beslutet innebär bland annat 2,1 miljarder kronor för fredsfrämjande truppinsatser under 2007, vilket är en ökning med 600 miljoner kronor jämfört med 2006. Riksdagen gav regeringen två uppdrag. Det första innebär att Försvarsmakten själv ska kunna bestämma var operativa enheten i Uppsala ska ligga i framtiden. Detta för att underlätta för Försvarsmakten att anpassa sin lednings- och stödverksamhet utifrån förändrade krav. Operativa enheten är en del av högkvarteret och leder svenska militära insatser. Det andra uppdraget handlar om de olika ledningssystem som Försvarsmakten utvecklar inom ramen för det som brukar kallas Nätverksbaserat försvar. Regeringen ska göra en fördjupad och samlad redovisning av arbetet med utvecklingen av de olika ledningssystem. Redovisningen ska tala om vilka insatsförband som ska använda systemen och hur mycket de kommer att kosta.- Behandlade dokument
- 5
- Förslagspunkter
- 20
- Reservationer
- 14
- Anföranden och repliker
- 50, 157 minuter
- Justering
- 2006-12-01
- Debatt
- 2006-12-11
- Beslut
- 2006-12-13
Antalet myndigheter
Motion 2006/07:Fi254 av Björn Hamilton och Isabella Jernbeck (m)
Motion till riksdagen 2006/07:Fi254 av Björn Hamilton och Isabella Jernbeck m Antalet myndigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av översyn av statliga myndigheter. Motivering Enligt en rapport från Skattebetalarnas förening, Färre och- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:FiU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Boendeskatter
Motion 2006/07:Sk316 av Björn Hamilton och Isabella Jernbeck (m)
Motion till riksdagen 2006/07:Sk316 av Björn Hamilton och Isabella Jernbeck m Boendeskatter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om boendeskatter. Motivering Fastighetsskatten är en omoralisk skatt som tas ut utan hänsyn till betalningsförmåga. Den slår- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:SkU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Skattefri motion och friskvård för alla sporter
Motion 2006/07:Sk228 av Isabella Jernbeck och Björn Hamilton (m)
Motion till riksdagen 2006/07:Sk228 av Isabella Jernbeck och Björn Hamilton m Skattefri motion och friskvård för alla sporter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om skattefri subvention för motion och friskvård för alla sporter. Motivering Anställda- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:SkU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Flygplatsfrågan i Stockholm
Motion 2006/07:T369 av Björn Hamilton och Isabella Jernbeck (m)
Motion till riksdagen 2006/07:T369 av Björn Hamilton och Isabella Jernbeck m Flygplatsfrågan i Stockholm Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om flygplatssituationen i Stockholmsområdet. Motivering Det finns ingen plan för Stockholmsregionens framtida- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:TU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag