Helene Petersson i Stockaryd (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Jönköpings län
- Titel
- Fritidspedagog/Skolledare.
- Född år
- 1956
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2004-10-01 – 2018-09-24
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 2002-09-30 – 2004-09-30
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Justitieutskottet
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2007-01-17 – 2010-10-04
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-09-29
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet
- Deputerad
- 2007-03-27 – 2009-05-06
- Deputerad
- 2003-02-18 – 2003-11-20
Riksdagens överklagandenämnd
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2014-10-14
Valprövningsnämnden
- Ledamot
- 2011-04-06 – 2015-02-18
- Suppleant
- 2007-01-18 – 2011-04-05
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2018-09-24
Valberedningen
- Suppleant
- 2014-09-29 – 2018-09-24
Besvärsnämnden
- Ledamot
- 2002-10-15 – 2003-07-01
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02- (statsrådsersättare 020930-040930). Ledamot konstitutionsutskottet 02-14, sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet 03 och 07-09 och justitieutskottet 14-. Suppleant utbildningsutskottet 02-06, miljö- och jordbruksutskottet 07-10, arbetsmarknadsutskottet 10-14 och konstitutionsutskottet 14-. Ledamot riksdagens besvärsnämnd/överklagandenämnden 02-03 och 06-14, valprövningsnämnden 11-15 och krigsdelegationen 14-. Suppleant Valprövningsnämnden 07-11 och valberedningen 14-.
Föräldrar
Verktygsmakaren Nils Francke och lågstadieläraren Marianne Carlsson.
Utbildning
Gymnasieskola, Njudungs gymnasieskola, slutår 75. Fritidspedagog 77. Statens skolledarutbildning 00.
Anställningar
Fritidspedagog, Vetlanda kommun 79-86. Fritidspedagog/områdeschef, Sävsjö kommun 86-96. Skolledare, Sävsjö kommun 96-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Förvaltningsstiftelsen för SVT, SR och UR 04-. Ledamot, Presstödsnämnden 03-14. Ledamot, polisens personalansvarsnämnd PAN 15-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Sävsjö 88-. Ledamot, kommunstyrelsen 89-94 och 99-02, ledamot arbetsutskottet 99-02. Ledamot, fritidsnämnden 80-85, ordförande 83-85.
Bostadsort
Stockaryd