Göte Jonsson (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Titel
- kriminalinspektör
- Född år
- 1939
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2000-12-02 – 2002-09-30
- Ledig
- 2000-09-05 – 2000-12-01
- Ordinarie
- 1991-09-29 – 2000-09-04
- Ordinarie
- 1979-09-30 – 1988-10-02
Socialutskottet
- Ledamot
- 1994-10-10 – 1995-01-15
- Ledamot
- 1991-10-07 – 1994-10-01
- Ledamot
- 1985-09-29 – 1988-10-01
- Ledamot
- 1982-10-03 – 1985-09-29
Miljö- och jordbruksutskottet
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Ledamot
- 1995-01-16 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1994-10-24 – 1995-01-15
- Suppleant
- 1991-10-14 – 1994-10-01
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 1994-10-17 – 1998-10-05
Besvärsnämnden
- Suppleant
- 1994-10-17 – 1998-10-05
- Suppleant
- 1993-10-06 – 1994-10-02
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Rdl 1979-88. 1991- Suppleant i Justitieutskottet 79/80, Civilutskottet 79/80 och 82/83 Bostadsutskottet 83/84-84/85 och Jordbruksutskottet 91/92-94/95. Ledamot av Justitieutskottet 79/80-81/82, Socialskottet 82/83-87/88 och 91/92-94/95 samt Jordbruksutskottet 95/96-. Suppleant i Besvärsnämnden 93/94- och Nordiska rådets svenska delegation 94/95-.
Bostadsort
Kaxholmen
Utbildning
Folkhögskola 57-60. Polisskola 60. Polis i Stockholm, Skärstad och Jönköping 60-, kriminalinspektör 73-. Kommunalråd i Jönköping 73-79 och 89-91.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot av styrelsen för Södra Vätterns kraft AB 77-79, Ryppens kraft AB 78-79, Huskvarnaåns kraft AB 79, Grännaskolan 87- och Södra Vätterbygdens folkhögskola 92-. - Ledamot av styrelsen för Jönköpings polisförening, ordförande 69-73. - Ledamot av styrelsen för Svenska Missionsförbundets församling i Skärstad 73-, vice ordförande 73-74, ordförande 86-. - Ledamot av styrelsen för Jönköpings läns distrikt av Moderata samlingspartiets ungdomsförbund (MUF), ordförande 66-70, MUF 68-74 och Jönköpings länsförbund av Moderata samlingspartiet, 2:e vice ordförande 75-83, 1:e vice ordförande 91-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot av styrelsen för Länsstyrelsen i Jönköpings län 92-, Statens jordbruksverk 94-96, Naturvårdsverket 98-, Ledamot av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 91-. - Ledamot av stadsförnyelsekommittén 79-82, 1981 års polisberedning 81-85, socialberedningen 84-87, partnerskapskommittén 91-93, kommittén om översyn av socialtjänstlagen 91-, kommittén om hälso- och sjukvårdens finansiering och organisation, HSU 2000, 92-95, klimatkommittén 98-00, miljömålskommittén 98-00, miljöbalkskommittén 00, Ledamot av parlamentariska referensgruppen till narkotikakommissionen 82-84.
Kommunala uppdrag
Ledamot av Jönköpings kommunfullmäktige 71-81 och 91-93. Ledamot av kommunstyrelsen 72-79 och 89-91. Ledamot av hälsovårdsnämnden 71-73, ordförande 71-73. Led av styrelsen för F-kommunen ekonomisk förening 71-79 och Fastighets AB Hökhult 77-79.
Föräldrar
Hemmansägaren Karl Edvin Ernst Jonsson och Märta Linnea Ingegärd Jonasson