Fredrik Eriksson (SD)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Västra Götalands läns västra
- Titel
- Projektledare.
- Född år
- 1975
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-12-22 – 2018-09-24
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 2014-10-22 – 2014-12-21
Konstitutionsutskottet
- Ledamot
- 2015-01-22 – 2018-09-24
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14- (ersättare 141022-141221). Ledamot konstitutionsutskottet 15-.
Utbildning
Förvaltningsprogrammet, Göteborgs universitet.
Anställningar
Projektledare, Västra Götalandsregionen.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Partille.