Eva Olofsson (V)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Vänsterpartiet
- Valkrets
- Göteborgs kommun
- Titel
- Personalsekreterare
- Född år
- 1952
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2014-09-29
Socialutskottet
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2010-12-19
Sammansatta justitie- och socialutskottet
- Deputerad
- 2008-01-29 – 2008-05-07
EU-nämnden
- Suppleant
- 2008-02-21 – 2012-01-25