Erik Ullenhag (L)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Liberalerna
- Valkrets
- Stockholms kommun
- Titel
- Jur.kand.
- Född år
- 1972
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-10-04 – 2016-08-25
- Ledig
- 2013-01-22 – 2014-10-03
- Ordinarie
- 2009-07-14 – 2010-10-04
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2006-10-02
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2010-10-04 – 2010-10-05
Folkpartiet liberalerna
- Gruppledare
- 2014-10-04 – 2015-11-24
Liberalerna
- Gruppledare
- 2015-11-24 – 2016-06-07
Arbetsmarknadsutskottet
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2004-09-13
Socialutskottet
- Ledamot
- 2004-09-14 – 2006-10-02
Finansutskottet
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2016-06-08
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2002-10-15 – 2004-09-13
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2009-09-03 – 2010-10-04
EU-nämnden
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2016-08-25
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2002-10-15 – 2006-10-02
Arbetsmarknadsdepartementet
- Statsråd
- 2010-10-06 – 2014-10-03
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02-06, 09-10 och 13-16. Ledamot arbetsmarknadsutskottet 02-04, socialutskottet 04-06 och finansutskottet 14-16. Suppleant socialförsäkringsutskottet 02-04, utrikesutskottet 09-10 och EU-nämnden 14-16. Ledamot krigsdelegationen 02-06. Gruppledare 14-16. Partirepresentant riksdagsstyrelsen 14-16. Statsråd (integrationsminister), Arbetsmarknadsdepartementet 101006-141003.
Föräldrar
Fil.dr, chefredaktören Jörgen Ullenhag och professorn Kersti Ullenhag, f. Sågvall.
Utbildning
Universitetsstudier, statskunskap 93. Jur.kand., Uppsala universitet 98 (inkl. studier vid Minnesota Law School). Utrikesdepartementets diplomatprogram 02.
Anställningar
Tingsnotarie, Linköpings tingsrätt 99-01. Departementssekreterare, Utrikesdepartementet, enheten för migrations- och asylpolitik 01-02.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, utredningen om arbetstid, semester och betald ledighet 01. Ledamot, kommittén för översyn av utlänningslagstiftningen 04. Ledamot, Socialförsäkringsutredningen 10. Ledamot, kommittén om översyn av målet för den offentliga sektorns finansiella sparande 15-16.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Uppsala 94-02. Ledamot, skolstyrelsen, Uppsala 91-95. Ledamot, nämnden för frivillig utbildning 95-97 och tekniska beställarnämnden 99. Ombud, Svenska Kommunförbundets länsavdelning, Uppsala län 99-02.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Förbundsordförande, Liberala ungdomsförbundet 97-99. Ledamot, partistyrelsen, Folkpartiet 99. Jusekombud, Linköpings tingsrätt 99-01. Ordförande, Folkpartiets länsförbund, Uppsala 02-06. Partisekreterare, Folkpartiet 06-10 och 2:e vice ordförande 10-. Ordförande, Folkpartiets länsförbund, Stockholm 11-15.
Litteratur
Trygghet i den egna kulturen ger trygghet i det nya landet (97), Barsebäckavvecklingen och Europakonventionen (98), Myten om det liberala Sverige och Om liberal humanism (99, tillsammans med Andreas Bergh).