Christine Jönsson (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Skåne läns södra
- Titel
- Personaladministratör
- Född år
- 1958
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2011-01-10
Civilutskottet
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Miljö- och jordbruksutskottet
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2011-01-10
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2011-01-10