Carina Ståhl Herrstedt (SD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Skåne läns västra, plats 187
- Född år
- 1971
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Sverigedemokraterna
Kvittningsperson
Socialutskottet
Ledamot
Valberedningen
Ledamot
Ledamotsrådet
Ledamot
Riksdagsstyrelsen
Ersättare
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2026-09-21
Sverigedemokraterna
- Kvittningsperson
- 2022-10-04 –
- Kvittningsperson
- 2021-09-27 – 2022-02-13
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2013-02-21
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2015-04-24 – 2016-10-28
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2015-04-24
- Ledamot
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Socialutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2015-04-24 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2015-04-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2013-02-21
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2016-06-14 – 2018-10-02
- Suppleant
- 2015-11-03 – 2016-06-13
Valberedningen
- Ledamot
- 2012-06-12 –
Ledamotsrådet
- Ledamot
- 2022-10-12 –
- Ledamot
- 2012-06-14 – 2022-10-10
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2023-04-27 –
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2023-04-27
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–. Ledamot civilutskottet 10–13, utbildningsutskottet 13–15 och socialutskottet 15–. Suppleant socialutskottet 10–13 och 14–15, civilutskottet 13–14, utbildningsutskottet 15–16 och EU-nämnden 15–22. Ledamot valberedningen 12– och ledamotsrådet 12–. Ledamot riksdagsstyrelsen 22–23 och ersättare 23–. Kvittningsperson Sverigedemokraterna 21–.
Bostadsort
Landskrona
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
DNA-sekvensering
Skriftlig fråga 2011/12:654 av Herrstedt, Carina (SD)
den 13 juni Fråga 2011/12:654 DNA-sekvensering av Carina Herrstedt SD till socialminister Göran Hägglund KD DNA-sekvensering är på väg att införas i det norska nationella hälso- och sjukvårdssystemet. Målet är att söka efter mutationer i tumörer som kan avslöja vilka cancerbehandlingar som kan vara de mest effektiva.- Inlämnad
- 2012-06-13
- Besvarare
- Göran Hägglund (KD)