Britta Bjelle (L)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Liberalerna
- Titel
- statsåklagare
- Född år
- 1941
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1985-09-29 – 1994-06-30
Justitieutskottet
- Ordförande
- 1991-09-29 – 1994-06-30
- Ordförande
- 1989-10-09 – 1991-09-29
Riksdagens ansvarsnämnd
- Ersättare
- 2013-01-01 – 2015-12-31
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Rdl 1985- Ledamot av Skatteutskottet 85/86-88/89 och Justitieutskottet 89/90-93/94, ordförande 89/90-93/94. Suppleant i Besvärsnämnden 85/86-90/91. Ledamot av Talmanskonferensen 89/90-93/94. - Ledamot av styrelsen för Riksbankens jubileumsfond 86-92.
Bostadsort
Luleå
Utbildning
Juris kandidat vid Uppsala universitet 68. Tingstjänstgöring 69-70. Distriktsåklagare i Boden 75-84. Företagsekonomisk utbildning 84. Tillförordnad länsåklagare i Norrbottens län 84-85. Regionåklagare 85-89 och statsåklagare 89-94. Generaldirektör vid Brottsoffermyndigheten 94-.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot av styrelsen för Norrbottens läns länsförbund av Folkpartiet, ordförande 85-95. Ledamot av Folkpartiets partistyrelse 82-94.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot av Planeringsberedningen för AES-sektorn inom universitets- och högskoleämbetet 77-83, Humanistiskt samhällsvetenskapliga forskningsrådet 79-86, Disciplinnämnden vid Luleå högskola 84-87, Brottsoffermyndighetens råd 95, ordförande 95-, Referensgruppen för rättsväsendet 98-. Ledamot av styrelsen för Umeå högskoleregion 77-83 och 85-87, Vin- och spritcentralen 86-, Skattemyndigheten i Norrbottens län 87-95, Umeå universitet 88-94, Institutet för rymdfysik 90-96, Arbetsgivarverket 95-00, Styrelsen för allmänna pensionsfonden, Sjunde fondstyrelsen, 98-99. - Ledamot av familjelagssakkunniga 78-81, tjänsteansvarskommittén 81-83, utredningen om homosexuellas situation i samhället 82-84, försäkringsverksamhetskommittén 84-87, meddelarskyddskommittén 88-90, domstolsutredningen 90-92, rättssäkerhetskommittén 92-95, ordförande 92-95, straffsystemkommittén 92- och kvinnovåldskommissionen 93-, ordförande 93-. Expert i brottsofferutredningen 96-, 1998 års sexualbrottskommitté 98-01,
Kommunala uppdrag
Ledamot av Luleå kommunfullmäktige 77-85. Ledamot av kommunstyrelsen 82-85. Ledamot av tekniska nämnden 77-79.
Föräldrar
Företagaren Bruno Magnus Köhler och Elsa Viola Persson