Bengt Rosén (FP)
- Född år
- 1936
- Avliden
- 3 maj 2017
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1985-09-29 – 1994-10-02
Finansutskottet
- Suppleant
- 1994-02-07 – 1994-06-08
- Suppleant
- 1990-06-14 – 1991-09-29
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Rdl 1985- Suppl i JuU 85/86--87/88, JoU 85/86--86/87 och FiU 89/90--90/91. Led av JoU 87/88--93/94.
Bostadsort
Götene
Utbildning
Studentexamen 56. Juris kandidat 63. Tingsnotarie vid Skarabygdens domsaga 64-65. Företagsledare vid Rosén & Söner 65-85.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Led av styrelsen för Rosén & Söner i Skara 65--89, Lundsbrunns kurort i Götene, vice ordf 70--79, ordf 79--, TUA-verken i Tibro, ordf 79--85, Sv Avelspoolen AB i Skövde, ordf 80--86, Skaraborgs läns sparbank i Skara 66--, vice ordf 81--, Sv Foder AB i Lidköping, vice ordf 90--93, och Sparbanken Sv:e 92--. -- Led av styrelsen för Götene missionsförsamling 72--85 och Skaraslättens evangelistmission i Götene 74--. -- Led av styrelsen för Götene folkpartiförening och Skaraborgs läns länsförbund av Folkpartiet.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot av styrelsen för länsstyrelsen i Skaraborgs län 89-94 och domstolsverket 91-94. - Ledamot av omställningskommissionens referensgrupp 92-93.
Kommunala uppdrag
Led av Götene kommunfullmäktige 77--91. Led av byggnadsnämnden 67--79, ordf 68--79.
Föräldrar
Spannmålshandlaren Gustaf Eric Åke Rosén och Edla Ingrid Sofia Johansson
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av prop. 1987/88:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1988/89, m. m. (kompletteringsproposition)
Motion 1987/88:Jo72 av Olle Grahn och Bengt Rosén (fp)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:Jo72 av Olle Grahn och Bengt Rosén fp med anledning av prop. 1987/88:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1988/89, m. m. kompletteringsproposition Den 20 december 1985 begärde Naturvårdsverket- Inlämnad
- 1988-05-13
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1988/89:JoU5
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1987/88:143 om ändring i brottsbalken m. m. (förverkande av hjälpmedel vid skadegörelse m. m.)
Motion 1987/88:Ju41 av Karin Ahrland m. fl. (fp)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:Ju41 av Karin Ahrland m. fl. fp med anledning av prop. 1987/88:143 om ändring i brottsbalken m. m. förverkande av hjälpmedel vid skadegörelse m. m.Propositionens huvudsakliga syfte är att öka polisens möjligheter att ingripa- Inlämnad
- 1988-04-11
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1988/89:JuU13
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation