Annika Lillemets (MP)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Miljöpartiet
- Valkrets
- Östergötlands län
- Titel
- Civilingenjör
- Född år
- 1962
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2018-09-24
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2016-06-22
- Suppleant
- 2014-06-26 – 2014-09-29
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2016-06-22
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2016-06-22
Socialutskottet
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2016-06-22
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-. Suppleant trafikutskottet 10-14, skatteutskottet 10-14, utrikesutskottet 14-16, kulturutskottet 14-16, näringsutskottet 14-16 och socialutskottet 14-16.
Föräldrar
Lantbrukaren Tage Carlsson och Maria Carlsson, f. Lillemets.
Utbildning
Gymnasieskola, Norrköping, slutår 81. Civilingenjörsexamen, Teknisk fysik och elektroteknik, Linköpings tekniska högskola, 87.
Anställningar
Systemutvecklare och projektledare, Ericsson 87-88, 90-05 och Nokia Data Systems 89-90.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Linköping 02-10, gruppledare 06-10. Ledamot, kommunstyrelsen 07-10. Ersättare, Tekniska Verkens styrelse 07-09 och barn- och ungdomsnämnden, Linköping 99-04 och 05-06.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, partistyrelsen 09-11.