Annika Eclund (KD)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Kristdemokraterna
- Valkrets
- Västra Götalands läns östra
- Titel
- Lärare.
- Född år
- 1961
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2017-10-01 – 2018-09-24
- Ledig
- 2017-05-03 – 2017-09-30
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2017-05-02
Kristdemokraterna
- Kvittningsperson
- 2014-09-29 – 2018-09-24
Utbildningsutskottet
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2010-12-20 – 2012-02-23
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2010-12-20 – 2014-09-29
Socialutskottet
- Suppleant
- 2011-05-11 – 2014-09-29
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Civilutskottet
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-. Ledamot utbildningsutskottet 14-. Suppleant socialförsäkringsutskottet 10-14, kulturutskottet 10-12, utbildningsutskottet 10-14, socialutskottet 11-14, miljö-och jordbruksutskottet 13-14, civilutskottet 14- och arbetsmarknadsutskottet 14-. Kvittningsman Kristdemokraterna 14-. Ersättare, Sällskapet riksdagledamöter och forskare (Rifo). Kristdemokraternas riksdagsgruppsstyrelse.
Föräldrar
Företagsledaren Kenneth Andersson och hemarbetanden Kerstin Skoglund.
Utbildning
Gymnasieskola, musiklinjen, Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg. Texas Christian University, USA 4-9 SO. Lärarutbildning (180 p), Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping.
Anställningar
Lärare, Forsenskolan, Tidaholm vårterminen 01. Lärare, Helenaskolan, Skövde 01-10.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Gymnasieutredningen. Ingår i Skolkommissionens parlamentariska referensgrupp. Ledamot, Migrationsverkets insynsråd. Ledamot, Gentekniknämnden.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Distriktsordförande, Kristdemokraterna i Skaraborg. Resepedagog för studieförbundet Bilda i Israel/Palestina. Ordförande, Rädda Barnen, Karlsborg/Tibro.
Bostadsort
Tibro