Anna-Lena Sörenson (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Östergötlands län
- Titel
- Adjunkt.
- Född år
- 1954
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2018-09-24
Socialutskottet
- Vice ordförande
- 2015-10-13 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2015-10-01 – 2015-10-13
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2016-06-09
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2015-09-30
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2015-05-05
- Suppleant
- 2010-11-23 – 2014-09-29
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2015-04-14 – 2015-06-16
- Deputerad
- 2014-11-20 – 2014-12-17
- Suppleant
- 2014-04-15 – 2014-06-12
- Suppleant
- 2013-11-26 – 2013-12-17
- Suppleant
- 2013-04-23 – 2013-06-18
- Suppleant
- 2013-02-21 – 2013-03-06
- Suppleant
- 2012-11-27 – 2012-12-19
- Suppleant
- 2011-11-24 – 2011-12-14
- Suppleant
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Suppleant
- 2011-06-16 – 2011-06-17
- Suppleant
- 2011-03-31 – 2011-04-01
- Suppleant
- 2010-11-23 – 2010-12-15
EU-nämnden
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2015-10-02
- Suppleant
- 2011-06-08 – 2014-10-07
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2015-10-20 – 2018-09-24
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2015-10-20
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-. Ledamot försvarsutskottet 10-14, utrikesutskottet 14-15, EU-nämnden 14-15, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 14 och 15 och vice ordförande socialutskottet 15-. Suppleant arbetsmarknadsutskottet 10-14, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 10, 11, 12, 13, 14 och 15, konstitutionsutskottet 10-15, EU-nämnden 11-14 och försvarsutskottet 14-16. Ledamot krigsdelegationen 15-. Suppleant Utrikesnämnden 14-15.
Föräldrar
Metallarbetaren Ture Kvist och kallskänkan Constance Kvist, f. Falk.
Utbildning
Gymnasieskola, komvux, Norrköping, slutår 78. Ämneslärarexamen i svenska och historia, Linköpings universitet 82.
Anställningar
Kontorsbiträde, Norrköping 74-75. Adjunkt, Linköpings kommun 82-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Exportkontrollrådet 15-. Ledamot, Statens medicinsk-etiska råd 15-.
Kommunala uppdrag
Ersättare, gatunämnden, Linköpings kommun 89-91, tekniska nämnden 91-94. Ledamot, landstinget, Östergötlands län 94-10. Landstingsråd, landstinget, Östergötlands län 02-10.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, Linköpings arbetarekommuns styrelse 96-16, partidistriktsstyrelsen 01-10 och ledamot och vice ordförande, partidistriktsstyrelsen 14-.
Bostadsort
Linköping
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Europeisk samverkan kring försvars- och säkerhetsfrågor
Interpellation 2012/13:383 av Sörenson, Anna-Lena (S)
den 17 april Interpellation 2012/13:383 Europeisk samverkan kring försvars- och säkerhetsfrågor av Anna-Lena Sörenson S till försvarsminister Karin Enström M Europeiska rådet kommer i december 2013 att behandla frågor om försvar och säkerhet. Litauen, som står på tur att bli EU:s ordförande, har också annonserat- Inlämnad
- 2013-04-17
- Besvarare
- Karin Enström (M)
Europeisk samverkan kring försvars- och säkerhetsfrågor
Interpellation 2012/13:373 av Sörenson, Anna-Lena (S)
den 11 april Interpellation 2012/13:373 Europeisk samverkan kring försvars- och säkerhetsfrågor av Anna-Lena Sörenson S till försvarsminister Karin Enström M Europeiska rådet kommer i december 2013 att behandla frågor om försvar och säkerhet. Litauen som står på tur att bli EU:s ordförande har också annonserat- Inlämnad
- 2013-04-11
- Besvarare
- Karin Enström (M)