Tuve Skånberg (ChrDem)
Tillgänglig ersättare
- Constituency
- Skåne County South
- Birth year
- 1956
- Address
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Current assignments
Election Review Board
Deputy member
All assignments
Member of Parliament
- Ordinary member
- 2010-10-4 – 2022-9-26
- Ordinary member
- 1991-9-29 – 2006-10-2
The Christian Democrats
- Pairing organiser
- 2014-9-29 – 2018-9-24
Committee on Civil Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Chair
- 2016-10-11 – 2017-4-30
- Deputy member
- 2016-9-15 – 2018-9-24
Committee on Transport and Communications
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2014-10-7 – 2018-9-24
- Deputy member
- 2004-4-29 – 2006-10-2
- Member
- 1998-10-13 – 2002-9-30
Committee on the Constitution
- Member
- 2018-10-2 – 2022-9-26
- Member
- 2014-10-7 – 2018-9-24
- Member
- 2010-10-12 – 2014-9-29
- Deputy member
- 2002-10-8 – 2006-1-17
Committee on Education
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2010-12-20 – 2014-9-29
- Deputy member
- 1994-10-10 – 1998-10-4
- Deputy member
- 1991-10-7 – 1994-10-1
Committee on Defence
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
- Deputy member
- 1994-10-10 – 1998-10-4
Committee on Cultural Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 1994-10-10 – 1998-10-4
Committee on Social Insurance
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 1994-10-10 – 1998-10-4
Committee on Health and Welfare
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 1994-10-10 – 1998-10-4
Committee on Foreign Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
- Deputy member
- 1994-10-10 – 1998-10-4
Committee on the Labour Market
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 1994-12-15 – 1998-10-4
Committee on Finance
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 1994-12-15 – 1998-10-4
Committee on Justice
- Deputy member
- 2018-10-16 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2014-10-14 – 2018-9-24
- Deputy member
- 2010-10-12 – 2014-9-29
- Deputy member
- 1994-12-15 – 1998-10-4
Committee on Industry and Trade
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 1994-12-15 – 1998-10-4
Committee on Taxation
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 1994-12-15 – 1998-10-4
Committee on Environment and Agriculture
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Housing
- Deputy member
- 1998-10-13 – 2002-9-30
- Deputy member
- 1994-12-15 – 1998-10-4
Committee on European Union Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
The Swedish Delegation to the Nordic Council
- Member
- 2002-10-15 – 2006-10-2
Board of the National Audit Office
- Deputy member
- 2003-3-12 – 2006-10-16
Election Review Board
- Deputy member
- 2023-3-23 –
- Deputy member
- 2019-4-1 – 2022-9-26
Biography
The information in the biography is information that the commissioner has submitted to the publication Fakta om folkvalda.
Föräldrar
Rektorn/överstelöjtnanten Nils Skånberg och sjukgymnasten Inger Littorin.
Utbildning
Gymnasieskola, slutår 74. Teol.kand. 79. Fil.mag. 97. Teol.lic. 97. Teol.dr. i kyrkohistoria 03.
Anställningar
Pastor, Svenska Missionsförbundet, Kiruna missionsförsamling 80-86 och Skillinge missionshus 86-91, 08-. Visiting Fellow, Cambridge 03. Reader vid forskningsinstitutionen The Huntington Library, San Marino, USA 05-11. Gästforskare, Stanford 06-07, Distinguished Professor of History GTU Berkeley 06-07. Ledamot av styrelsen för Dohas internationella forskningsinstitut för familj och utveckling 06-15. Direktor vid tankesmedjan och forskningsinstitutet Claphaminstitutet 08-15. Gästprofessor i kyrkohistoria vid Fuller Theological Seminary, Pasadena, USA 06-07, adjungerad professor 10. Gästprofessor i patristik St Petersburg Evangelical Academy 07, adjungerad professor 12-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Forskningsrådsnämnden 92-95. Ledamot, Pliktutredningen 91-92. Suppleant, Gentekniknämnden 10-. Stöd till dagstidningar på samiska och meänkieli SOU 2012:58. Översyn av det statliga stödet till dagspressen SOU 2013:66.
Kommunala uppdrag
Ledamot, Vision för Region Skåne efter 03.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Simrishamns avdelning av Kristdemokratiska samhällspartiet/Kristdemokraterna 89-92 och 97-18 och vice ordförande, Kristianstads distrikt av Kristdemokraterna 91-03. Ledamot, valberedningen, Kristdemokraternas partistyrelse 01-03. Ledamot, Frikyrkorådets religionsfrihetskommitté 91-93.
Litteratur
Ingen tid för snabba svar (89, tillsammans med andra). Sövestads by och dess gamla fogdesläkt (90). Kamp och interferens (97, licentiatavhandling). Till een nådigh lösen - Måns bonde till Traneberg och konflikten med Gustav Vasa (01). Glömda gudstecken - Från fornkyrklig dopliturgi till allmogens bomärken (03, akademisk doktorsavhandling). I maktens korridorer - Handbok för nyblivna riksdagsledamöter (06).
Bostadsort
Skillinge
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 91-06 och 10-. Ledamot trafikutskottet 98-02, konstitutionsutskottet 10- och ordförande civilutskottet 16-17. Suppleant utbildningsutskottet 91-98 och 10-14, finansutskottet 94-98, skatteutskottet 94-98, justitieutskottet 94-98 och 10-, bostadsutskottet/civilutskottet 94-02, utrikesutskottet 94-98, försvarsutskottet 94-98, socialförsäkringsutskottet 94-98, socialutskottet 94-98, kulturutskottet 94-98, näringsutskottet 94-98, arbetsmarknadsutskottet 94-98, konstitutionsutskottet 02-06 och trafikutskottet 04-06 och 14-18. Kvittningsman 14-18. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 02-06, styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 98-02 och Sällskapet riksdagsledamöter och forskare (Rifo) 91-03. Suppleant riksdagens nykterhetsgrupp 91-03, riksdagens kristna grupp 94-06 och 10- och ordförande 15-19, riksdagens särskilda nämnd 10- och Riksrevisionens styrelse 03-06.
Said and done
Here you will find what the member has said and done in the Riksdag. This can apply to motions, speeches in the chamber or interpellations and written questions to the government. Here you will also find what the government's ministers have said and done in the Riksdag. Use the filters to find among the documents.
Granskningsbetänkande
Betänkande 2012/13:KU20
Konstitutionsutskottet, KU, är klart med sin årliga granskning av regeringen. I år har KU behandlat 21 anmälningar från riksdagsledamöterna. En anmälning handlar om militärt samarbete med Saudiarabien. Enligt KU finns det ingenting som styrker att någon i regeringen eller Regeringskansliet skulle ha varit delaktig i eller godkänt beslutet om att bilda bolaget STTI, om dess finansiering eller roll i projektet med att bygga en vapenfabrik i Saudiarabien. Dock har det sedan åtminstone våren 2009 funnits information i Regeringskansliet om förekomsten av bolaget SSTI och dess roll i projektet. KU menar att Försvarsdepartementet borde ha följt händelseutvecklingen noga, men att departementet i stället sköt frågan ifrån sig och gav de inblandade myndigheterna i uppgift att lösa situationen. Granskningen visar enligt KU på allvarliga brister som i förlängningen har skadat Sveriges internationella relationer.
KU kritiserar också Näringsdepartementets hantering av en begäran om att ta del av allmänna handlingar. Att en myndighet under pågående beredning på eget initiativ lämnar ut en begärd handling till andra än den som begärt ut handlingen kan enligt KU starkt ifrågasättas. Näringsminister Annie Lööf (C) är ytterst ansvarig för hur ärendet hanterades. Utskottet påpekar också att statsminister Fredrik Reinfeldt (M) har ett övergripande ansvar. Utskottet är även kritiskt till att näringsministern lämnat felaktiga uppgifter till KU under en utfrågning.
I övriga granskningsärenden har KU bland annat kommit fram till följande:
- Regeringens beredning av besparingar inom försvarets materielförsörjning uppvisar brister. Bland annat har vissa handlingar inte diarieförts i Regeringskansliet och uppgifter från Försvarsmakten har lagts till i ärendet utan att det har dokumenterats.
- Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (M) hade inte haft för avsikt att försöka påverka länsstyrelsen i Skåne genom det brev hon skickade till landshövdingen. Men den opinionsyttring som skickades vidare av kulturministern hanterades i en annan ordning än den ordinarie. Utskottet anser att alla inkommande brev och skrivelse med samma typ av innehåll bör behandlas på ett likartat sätt oavsett vem som är avsändare.
- Det råder olika meningar om landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) i ett telefonsamtal har avrått Skogsstyrelsens generaldirektör från att delta i en konferens. Informella kontakter mellan regeringen och de statliga myndigheterna är viktiga men de bör vara inriktade på information, inte styrning.
- Regeringen har inte brutit mot Sveriges folkrättsliga åtaganden genom att Sveriges bidrag till det internationella klimatarbetet tas från biståndsbudgeten. Regeringen bör dock överväga att förtydliga detta för riksdagen, till exempel i budgetpropositionen.
- I hanteringen av två svenska medborgare som lämnats ut från Djibouti till USA har regeringen och Utrikesdepartementet uppfyllt de krav som kan ställas.
- När det gäller utrikesminister Carl Bildts (M) agerande med anledning av ett ärende hos Kronofogden om att genomföra ett beslut om försäljning av utländsk egendom påminner KU om att en minister bör vara försiktig med uttalanden som rör myndighetsutövning. Samtidigt kan utrikesministern och Utrikesdepartementet i viss utsträckning, som ett led i informationen, lämna sin bedömning av en aktuell sakfråga.
- Under förhandlingarna om ett EU-direktiv om administrativt samarbete på skatteområdet har Finansdepartementet inte fullt ut förutsett vilka konsekvenser bestämmelserna skulle få för den svenska meddelarfriheten. Det är viktigt att de som företräder Sverige i EU-förhandlingar har tillräcklig kompetens i de konstitutionella frågorna.
Riksdagen lade KU:s granskning till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.
- Anföranden och repliker
- 124, 113 minuter
- Beredning
- 2012-09-20
- Justering
- 2013-06-04
- Debatt
- 2013-06-18
- Beslut
- 2013-06-19
Upphävande av kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet
Betänkande 2012/13:SoU24
Kravet på att personer som vill ändra könstillhörighet måste vara steriliserade togs bort den 1 juli 2013. Socialutskottet ansåg redan 2012 att steriliseringskravet skulle slopas så snart som möjligt, men att regeringen skulle återkomma med förslag till lagändringar efter att den utrett de rättsliga konsekvenserna (2011/12:SoU23).
Riksdagen anser att det är mycket angeläget att kravet tas bort med tanke på de internationella konventioner och andra överenskommelser om mänskliga rättigheter som Sverige har förbundit sig att följa. Till följd av lagändringen görs vissa ändringar i offentlighets- och sekretesslagen där skrivningen gravida kvinnor byts ut mot gravida personer.
- Behandlade dokument
- 8
- Förslagspunkter
- 3
- Reservationer
- 3
- Anföranden och repliker
- 40, 111 minuter
- Justering
- 2013-05-14
- Debatt
- 2013-05-22
- Beslut
- 2013-05-22
Riksdagens arbetsformer m.m.
Betänkande 2012/13:KU17
Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 och 2012 om bland annat riksdagens arbetsformer. Motionerna handlar om förändringar i motionsrätten och i utskottens arbete med motionerna, öppna sammanträden i utskotten och EU-nämnden, införande av ett framtidsutskott, platsen för EU-nämndens sammanträden, utskottens utrikes resor, riksdagsledamöternas placering i kammaren, votering på distans, kvittningssystemet, teckentolkning vid riksdagens frågestunder, riksmötets öppnande, riksdagshörna i Luleå, barnkonsekvensanalys av riksdagens beslut, förslagsbox för allmänheten och lobbying.
Andra motioner handlar om Riksdagsförvaltningen, till exempel miljöförbättrande åtgärder, minnesmärken och visitkort med punktskrift. Några motioner gäller arbetsvillkoren för riksdagsledamöterna, till exempel arvodet och inkomstgarantin.
- Behandlade dokument
- 51
- Förslagspunkter
- 17
- Reservationer
- 5
- Anföranden och repliker
- 11, 39 minuter
- Beredning
- 2013-03-21
- Justering
- 2013-04-16
- Debatt
- 2013-04-24
- Beslut
- 2013-04-25
med anledning av prop. 2012/13:107 Upphävande av kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet
Motion 2012/13:So14 av Tuve Skånberg och Annelie Enochson (KD)
Motion till riksdagen 2012/13:So14 av Tuve Skånberg och Annelie Enochson KD med anledning av prop. 2012/13:107 Upphävande av kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet KD769 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om upphävande av kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet- Inlämnad
- 2013-04-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:SoU24
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
Betänkande 2012/13:KU1
Riksdagen sa ja till regeringens och riksdagsstyrelsens förslag i budgetpropositionen om cirka 12 miljarder kronor i anslag för utgiftsområdet Rikets styrelse 2013. Där ingår bland annat Regeringskansliet, länsstyrelserna, riksdagens ledamöter och partier, Riksdagsförvaltningen, presstödet och hovet.
- Behandlade dokument
- 24
- Förslagspunkter
- 13
- Reservationer
- 6
- Anföranden och repliker
- 14, 36 minuter
- Beredning
- 2012-10-16
- Justering
- 2012-11-27
- Debatt
- 2012-12-05
- Beslut
- 2012-12-05
Flytta Sveriges ambassad till Jerusalem
Motion 2012/13:K377 av Annelie Enochson och Tuve Skånberg (KD)
Motion till riksdagen 2012/13:K377 av Annelie Enochson och Tuve Skånberg KD Flytta Sveriges ambassad till Jerusalem KD768 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen omlokaliserar Sveriges ambassad från Tel Aviv till västra Jerusalem. Motivering Jerusalem har varit Israels huvudstad sedan 1950, och- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:KU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Skydd för Österlens fiskelägen
Motion 2012/13:Kr266 av Tuve Skånberg (KD)
Motion till riksdagen 2012/13:Kr266 av Tuve Skånberg KD Skydd för Österlens fiskelägen KD730 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skydda Österlens fiskelägen enligt kulturminneslagen. Motivering Österlen, eller sydöstra Skåne mellan Ystad- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:KrU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Integration genom svenska språket
Motion 2012/13:Ub312 av Tuve Skånberg (KD)
Motion till riksdagen 2012/13:Ub312 av Tuve Skånberg KD Integration genom svenska språket Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utveckla svenska för invandrare utifrån internationellt framgångsrika metoder. Motivering- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:UbU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Mänskliga rättigheter för palestinska flyktingar
Motion 2012/13:U280 av Annelie Enochson och Tuve Skånberg (KD)
Motion till riksdagen 2012/13:U280 av Annelie Enochson och Tuve Skånberg KD Mänskliga rättigheter för palestinska flyktingar Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige i internationella sammanhang aktivt ska verka- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2012/13:UU8
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
FN:s antiisraeliska agenda
Motion 2012/13:U279 av Annelie Enochson och Tuve Skånberg (KD)
Motion till riksdagen 2012/13:U279 av Annelie Enochson och Tuve Skånberg KD FN:s antiisraeliska agenda Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige i FN bör verka för att kriteriet för uttalanderätt och rösträtt- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2012/13:UU15 2012/13:UU7
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Undertecknande av Dohadeklarationen
Motion 2012/13:U266 av Tuve Skånberg (KD)
Motion till riksdagen 2012/13:U266 av Tuve Skånberg KD Undertecknande av Dohadeklarationen Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör ställa sig bakom Dohadeklarationen om familjen. Motivering FN:s familjeprogram- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:UU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Begränsningar för förmånstagare till pensionsförsäkringar
Motion 2012/13:Sk320 av Tuve Skånberg (KD)
Motion till riksdagen 2012/13:Sk320 av Tuve Skånberg KD Begränsningar för förmånstagare till pensionsförsäkringar KD678 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om begränsningar för förmånstagare till pensionsförsäkringar. Motivering Enligt kommunalskattelagen- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:SkU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ekonomisk etik
Motion 2012/13:K277 av Tuve Skånberg (KD)
Motion till riksdagen 2012/13:K277 av Tuve Skånberg KD Ekonomisk etik KD700 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att tillsätta en värdekommission för att stärka den ekonomiska etiken. Motivering Anledningen till att de- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:KU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Odlingsfria zoner längs vattendrag
Motion 2012/13:MJ325 av Tuve Skånberg (KD)
Motion till riksdagen 2012/13:MJ325 av Tuve Skånberg KD Odlingsfria zoner längs vattendrag Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa krav på odlingsfria zoner på 510 meter längs vattendrag. Motivering Medan svenska- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:MJU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Värna rätten till liv
Motion 2012/13:K317 av Tuve Skånberg (KD)
Motion till riksdagen 2012/13:K317 av Tuve Skånberg KD Värna rätten till liv Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att rätten till liv bör stadfästas i Sveriges grundlag. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2012/13:SoU13 2013/14:KU14
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Kinas ettbarnspolitik
Motion 2012/13:U278 av Annelie Enochson och Tuve Skånberg (KD)
Motion till riksdagen 2012/13:U278 av Annelie Enochson och Tuve Skånberg KD Kinas ettbarnspolitik Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att UNFPA:s verksamhet i Kina bör granskas och redovisas innan nästa beslut om utbetalning- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:UU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Auktorisation av konkursförvaltare och rekonstruktörer
Motion 2012/13:C270 av Tuve Skånberg och Andreas Norlén (KD, M)
Motion till riksdagen 2012/13:C270 av Tuve Skånberg och Andreas Norlén KD, M Auktorisation av konkursförvaltare och rekonstruktörer KD407 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av auktorisation av konkursförvaltare. Motivering Konkursförvaltare- Inlämnad
- 2012-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:CU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Stoppa sexslavhandeln
Motion 2012/13:Ju235 av Annelie Enochson och Tuve Skånberg (KD)
Motion till riksdagen 2012/13:Ju235 av Annelie Enochson och Tuve Skånberg KD Stoppa sexslavhandeln KD569 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att straffskalan för köp av sexuella tjänster bör likställas med sexuellt utnyttjande. Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2012-10-02
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2012/13:JuU20
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
Säkerhetskostnader för judiska församlingar
Motion 2012/13:K221 av Annelie Enochson och Tuve Skånberg (KD)
Motion till riksdagen 2012/13:K221 av Annelie Enochson och Tuve Skånberg KD Säkerhetskostnader för judiska församlingar Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om statens ansvar för att upprätthålla säkerheten för den judiska- Inlämnad
- 2012-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:KU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Motion 2012/13:So225 av Otto von Arnold och Tuve Skånberg (KD)
Motion till riksdagen 2012/13:So225 av Otto von Arnold och Tuve Skånberg KD Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar KD595 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda behovet av att neuropsykiatriska funktionsnedsättningar omfattas av vårdgarantin.- Inlämnad
- 2012-09-26
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:SoU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag