Tuve Skånberg (ChrDem)
Tillgänglig ersättare
- Constituency
- Skåne County South
- Birth year
- 1956
- Address
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Current assignments
Election Review Board
Deputy member
All assignments
Member of Parliament
- Ordinary member
- 2010-10-4 – 2022-9-26
- Ordinary member
- 1991-9-29 – 2006-10-2
The Christian Democrats
- Pairing organiser
- 2014-9-29 – 2018-9-24
Committee on Civil Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Chair
- 2016-10-11 – 2017-4-30
- Deputy member
- 2016-9-15 – 2018-9-24
Committee on Transport and Communications
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2014-10-7 – 2018-9-24
- Deputy member
- 2004-4-29 – 2006-10-2
- Member
- 1998-10-13 – 2002-9-30
Committee on the Constitution
- Member
- 2018-10-2 – 2022-9-26
- Member
- 2014-10-7 – 2018-9-24
- Member
- 2010-10-12 – 2014-9-29
- Deputy member
- 2002-10-8 – 2006-1-17
Committee on Education
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2010-12-20 – 2014-9-29
- Deputy member
- 1994-10-10 – 1998-10-4
- Deputy member
- 1991-10-7 – 1994-10-1
Committee on Defence
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
- Deputy member
- 1994-10-10 – 1998-10-4
Committee on Cultural Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 1994-10-10 – 1998-10-4
Committee on Social Insurance
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 1994-10-10 – 1998-10-4
Committee on Health and Welfare
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 1994-10-10 – 1998-10-4
Committee on Foreign Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
- Deputy member
- 1994-10-10 – 1998-10-4
Committee on the Labour Market
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 1994-12-15 – 1998-10-4
Committee on Finance
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 1994-12-15 – 1998-10-4
Committee on Justice
- Deputy member
- 2018-10-16 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2014-10-14 – 2018-9-24
- Deputy member
- 2010-10-12 – 2014-9-29
- Deputy member
- 1994-12-15 – 1998-10-4
Committee on Industry and Trade
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 1994-12-15 – 1998-10-4
Committee on Taxation
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 1994-12-15 – 1998-10-4
Committee on Environment and Agriculture
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Housing
- Deputy member
- 1998-10-13 – 2002-9-30
- Deputy member
- 1994-12-15 – 1998-10-4
Committee on European Union Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
The Swedish Delegation to the Nordic Council
- Member
- 2002-10-15 – 2006-10-2
Board of the National Audit Office
- Deputy member
- 2003-3-12 – 2006-10-16
Election Review Board
- Deputy member
- 2023-3-23 –
- Deputy member
- 2019-4-1 – 2022-9-26
Biography
The information in the biography is information that the commissioner has submitted to the publication Fakta om folkvalda.
Föräldrar
Rektorn/överstelöjtnanten Nils Skånberg och sjukgymnasten Inger Littorin.
Utbildning
Gymnasieskola, slutår 74. Teol.kand. 79. Fil.mag. 97. Teol.lic. 97. Teol.dr. i kyrkohistoria 03.
Anställningar
Pastor, Svenska Missionsförbundet, Kiruna missionsförsamling 80-86 och Skillinge missionshus 86-91, 08-. Visiting Fellow, Cambridge 03. Reader vid forskningsinstitutionen The Huntington Library, San Marino, USA 05-11. Gästforskare, Stanford 06-07, Distinguished Professor of History GTU Berkeley 06-07. Ledamot av styrelsen för Dohas internationella forskningsinstitut för familj och utveckling 06-15. Direktor vid tankesmedjan och forskningsinstitutet Claphaminstitutet 08-15. Gästprofessor i kyrkohistoria vid Fuller Theological Seminary, Pasadena, USA 06-07, adjungerad professor 10. Gästprofessor i patristik St Petersburg Evangelical Academy 07, adjungerad professor 12-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Forskningsrådsnämnden 92-95. Ledamot, Pliktutredningen 91-92. Suppleant, Gentekniknämnden 10-. Stöd till dagstidningar på samiska och meänkieli SOU 2012:58. Översyn av det statliga stödet till dagspressen SOU 2013:66.
Kommunala uppdrag
Ledamot, Vision för Region Skåne efter 03.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Simrishamns avdelning av Kristdemokratiska samhällspartiet/Kristdemokraterna 89-92 och 97-18 och vice ordförande, Kristianstads distrikt av Kristdemokraterna 91-03. Ledamot, valberedningen, Kristdemokraternas partistyrelse 01-03. Ledamot, Frikyrkorådets religionsfrihetskommitté 91-93.
Litteratur
Ingen tid för snabba svar (89, tillsammans med andra). Sövestads by och dess gamla fogdesläkt (90). Kamp och interferens (97, licentiatavhandling). Till een nådigh lösen - Måns bonde till Traneberg och konflikten med Gustav Vasa (01). Glömda gudstecken - Från fornkyrklig dopliturgi till allmogens bomärken (03, akademisk doktorsavhandling). I maktens korridorer - Handbok för nyblivna riksdagsledamöter (06).
Bostadsort
Skillinge
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 91-06 och 10-. Ledamot trafikutskottet 98-02, konstitutionsutskottet 10- och ordförande civilutskottet 16-17. Suppleant utbildningsutskottet 91-98 och 10-14, finansutskottet 94-98, skatteutskottet 94-98, justitieutskottet 94-98 och 10-, bostadsutskottet/civilutskottet 94-02, utrikesutskottet 94-98, försvarsutskottet 94-98, socialförsäkringsutskottet 94-98, socialutskottet 94-98, kulturutskottet 94-98, näringsutskottet 94-98, arbetsmarknadsutskottet 94-98, konstitutionsutskottet 02-06 och trafikutskottet 04-06 och 14-18. Kvittningsman 14-18. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 02-06, styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 98-02 och Sällskapet riksdagsledamöter och forskare (Rifo) 91-03. Suppleant riksdagens nykterhetsgrupp 91-03, riksdagens kristna grupp 94-06 och 10- och ordförande 15-19, riksdagens särskilda nämnd 10- och Riksrevisionens styrelse 03-06.
Said and done
Here you will find what the member has said and done in the Riksdag. This can apply to motions, speeches in the chamber or interpellations and written questions to the government. Here you will also find what the government's ministers have said and done in the Riksdag. Use the filters to find among the documents.
med anledning av prop. 2001/02:183 Ändringar i lagen om vägtrafikregister
Motion 2001/02:T77 av Johnny Gylling m.fl. (kd)
Motion till riksdagen 2001/02:T77 av Johnny Gylling m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:183 Ändringar i lagen om vägtrafikregister Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sveriges implementering av EG-direktiv 97/24/EG inte skall försvåra modifiering- Inlämnad
- 2002-06-13
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2002/03:TU2
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
med anledning av prop. 2001/02:128 Vissa inomhusmiljöfrågor
Motion 2001/02:Bo29 av Ulla-Britt Hagström m.fl. (kd)
Motion till riksdagen 2001/02:Bo29 av Ulla-Britt Hagström m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:128 Vissa inomhusmiljöfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ett nationellt handlingsprogram bör skapas för inomhusmiljöfrågorna. Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2002-04-09
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2001/02:BoU14
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): , ,
med anledning av prop. 2001/02:130 Fordonslag, m.m.
Motion 2001/02:T70 av Johnny Gylling m.fl. (kd)
Motion till riksdagen 2001/02:T70 av Johnny Gylling m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:130 Fordonslag, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att allmänt underlätta för amatörbyggda och ombyggda fordon. Riksdagen tillkännager för regeringen- Inlämnad
- 2002-04-04
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2001/02:TU13
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): , ,
med anledning av prop. 2001/02:123 Partnerskap och adoption
Motion 2001/02:L25 av Tuve Skånberg m.fl. (kd, m, c)
Motion till riksdagen 2001/02:L25 av Tuve Skånberg m.fl. kd, m, c med anledning av prop. 2001/02:123 Partnerskap och adoption Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2001/02:123. Barnens väl måste gå före Regeringen har förelagt riksdagen en lag om homosexuella pars rätt att prövas som- Inlämnad
- 2002-03-28
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:LU27
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,
med anledning av prop. 2001/02:65 Ändrad ordning för utdömande av vite enligt miljöbalken m.m.
Motion 2001/02:MJ19 av Ester Lindstedt-Staaf m.fl. (kd)
Motion till riksdagen 2001/02:MJ19 av Ester Lindstedt-Staaf m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:65 Ändrad ordning för utdömande av vite enligt miljöbalken m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att det i miljöbalken införs en bestämmelse som- Inlämnad
- 2002-01-18
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2001/02:MJU8
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): , ,
med anledning av prop. 2001/02:55 Sveriges klimatstrategi
Motion 2001/02:MJ10 av Caroline Hagström m.fl. (kd)
Motion till riksdagen 2001/02:MJ10 av Caroline Hagström m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:55 Sveriges klimatstrategi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att snarast för riksdagen förelägga ett samlat förslag till ytterligare åtgärder på- Inlämnad
- 2002-01-18
- Förslag
- 30
- Utskottsberedning
- 2001/02:MJU10
- Riksdagsbeslut
- (30 yrkanden): , ,
med anledning av prop. 2001/02:62 Kooperativ hyresrätt
Motion 2001/02:Bo25 av Annelie Enochson m.fl. (kd)
Motion till riksdagen 2001/02:Bo25 av Annelie Enochson m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:62 Kooperativ hyresrätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att en förenings beslut att förvärva ett hus för ombildning av hyresrätt till kooperativ hyresrätt skall vara giltigt om hyresgästerna i minst hälften- Inlämnad
- 2001-12-13
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2001/02:BoU13 2001/02:BoU5
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , ,
med anledning av förs. 2001/02:RR10 Riksdagens revisorers förslag angående Lantmäteriet
Motion 2001/02:Bo26 av Annelie Enochson m.fl. (kd)
Motion till riksdagen 2001/02:Bo26 av Annelie Enochson m.fl. kd med anledning av förs. 2001/02:RR10 Riksdagens revisorers förslag angående Lantmäteriet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att sjömätningen även fortsättningsvis skall ligga kvar inom- Inlämnad
- 2001-12-13
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2001/02:BoU7
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , ,
med anledning av prop. 2001/02:58 Allmännyttiga bostadsföretag
Motion 2001/02:Bo19 av Ulla-Britt Hagström m.fl. (kd)
Motion till riksdagen 2001/02:Bo19 av Ulla-Britt Hagström m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:58 Allmännyttiga bostadsföretag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget till lag om allmännyttiga bostadsföretag. Riksdagen avslår förslaget till lag om ändring i jordabalken, rörande prövning enligt hyreslagens- Inlämnad
- 2001-12-13
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2001/02:BoU4
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , ,
med anledning av skr. 2001/02:50 Hållbara Sverige - en uppföljning av åtgärder för en ekologiskt hållbar utveckling
Motion 2001/02:MJ8 av Ester Lindstedt-Staaf m.fl. (kd)
Motion till riksdagen 2001/02:MJ8 av Ester Lindstedt-Staaf m.fl. kd med anledning av skr. 2001/02:50 Hållbara Sverige en uppföljning av åtgärder för en ekologiskt hållbar utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kommunernas kompetens för att- Inlämnad
- 2001-11-28
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:MJU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,
med anledning av förs. 2001/02:RR8 Riksdagens revisorers förslag angående Plan- och byggprocessens längd
Motion 2001/02:Bo10 av Annelie Enochson m.fl. (kd)
Motion till riksdagen 2001/02:Bo10 av Annelie Enochson m.fl. kd med anledning av förs. 2001/02:RR8 Riksdagens revisorers förslag angående Plan- och byggprocessens längd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen bör inrätta ett planeringsforum- Inlämnad
- 2001-11-28
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2001/02:BoU6
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , ,
med anledning av skr. 2001/02:48 Användning av försöksdjur
Motion 2001/02:MJ5 av Caroline Hagström m.fl. (kd)
Motion till riksdagen 2001/02:MJ5 av Caroline Hagström m.fl. kd med anledning av skr. 2001/02:48 Användning av försöksdjur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om begränsning av användandet av försöksdjur. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin- Inlämnad
- 2001-11-12
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- 2001/02:MJU7
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): , ,
med anledning av prop. 2001/02:41 Hyresgästinflytande vid ombyggnad och andra hyresrättsliga frågor
Motion 2001/02:Bo5 av Ulla-Britt Hagström m.fl. (kd)
Motion till riksdagen 2001/02:Bo5 av Ulla-Britt Hagström m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:41 Hyresgästinflytande vid ombyggnad och andra hyresrättsliga frågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till ändring i 12 kap. 18 jordabalken avseende förbud mot åtgärd som kan antas bli påbörjad- Inlämnad
- 2001-11-08
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2001/02:BoU3
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): , ,
med anledning av prop. 2001/02:31 Avgasrening, m.m.
Motion 2001/02:MJ2 av Lars Gustafsson m.fl. (kd)
Motion till riksdagen 2001/02:MJ2 av Lars Gustafsson m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:31 Avgasrening, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om dispenser för trimning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs- Inlämnad
- 2001-10-26
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2001/02:MJU6
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): , ,
med anledning av prop. 2001/02:34 Grundläggande kassaservice
Motion 2001/02:T57 av Tuve Skånberg m.fl. (kd)
Motion till riksdagen 2001/02:T57 av Tuve Skånberg m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:34 Grundläggande kassaservice Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om grundläggande kassaservice. Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i postlagen 1993:1684Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2001-10-26
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2001/02:TU1
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): , ,
med anledning av prop. 2001/02:20 Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem
Motion 2001/02:T41 av Johnny Gylling m.fl. (kd)
Motion till riksdagen 2001/02:T41 av Johnny Gylling m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:20 Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem Innehållsförteckning Innehållsförteckning 9 1 Förslag till riksdagsbeslut 11 2 Inledning 12 3 Det transportpolitiska målet och regeringens misslyckande 13 3.1- Inlämnad
- 2001-10-18
- Förslag
- 19
- Utskottsberedning
- 2001/02:TU2
- Riksdagsbeslut
- (19 yrkanden): , ,
med anledning av prop. 2001/02:7 Regional samverkan och statlig länsförvaltning
Motion 2001/02:K11 av Tuve Skånberg (kd)
Motion till riksdagen 2001/02:K11 av Tuve Skånberg kd med anledning av prop. 2001/02:7 Regional samverkan och statlig länsförvaltning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2001/02:7 Regional samverkan och statlig länsförvaltning. Motivering Propositionen innebär i korthet att försöksverksamheten- Inlämnad
- 2001-10-17
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:KU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,
Försöksverksamhet med biodrivmedel
Motion 2001/02:MJ430 av Tuve Skånberg och Magda Ayoub (kd)
Motion till riksdagen 2001/02:MJ430 av Tuve Skånberg och Magda Ayoub kd Försöksverksamhet med biodrivmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av omfattande försöksverksamhet med biodrivmedel. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2001/02:MJU10
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , ,
Bilen och miljön
Motion 2001/02:MJ423 av Lars Gustafsson m.fl. (kd)
Motion till riksdagen 2001/02:MJ423 av Lars Gustafsson m.fl. kd Bilen och miljön Sammanfattning Bilen har kommit för att stanna. Frågan är hur den ska anpassas för att negativ miljöpåverkan ska kunna minimeras. Vårt samhälle är organiserat efter de möjligheter som bilen erbjuder. Bilen är i stora delar av vårt land- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 14
- Utskottsberedning
- 2001/02:LU10 2001/02:MJU1 2001/02:MJU10 2001/02:MJU16 2001/02:NU14 2001/02:SkU14 2001/02:SkU17 2001/02:TU9
- Riksdagsbeslut
- (14 yrkanden): , ,
Oljeutsläpp i Östersjön
Motion 2001/02:MJ417 av Tuve Skånberg (kd)
Motion till riksdagen 2001/02:MJ417 av Tuve Skånberg kd Oljeutsläpp i Östersjön Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ekonomiska incitament för att lämna spillolja i hamn. Oljeutsläpp i Östersjön Genom nybyggnation på Kockums i Karlskrona har Sverige- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:MJU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,