Tomas Eneroth (SocDem)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Constituency
- Kronoberg County, seat 218
- Birth year
- 1966
- Address
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Current assignments
Member of Parliament
Ordinary member
Committee on Foreign Affairs
Member
The General Council of the Riksbank
Deputy Chair
The Riksdag Board
Alternate member
All assignments
Member of Parliament
- Ordinary member
- 2022-10-18 – 2026-9-21
- Off duty
- 2017-7-27 – 2022-10-18
- Ordinary member
- 1994-10-2 – 2017-7-26
The Social Democratic Party
- Group Leader
- 2014-10-4 – 2017-7-27
Committee on Social Insurance
- Deputy member
- 2014-11-25 – 2017-7-27
- Deputy Chair
- 2010-10-12 – 2014-9-29
- Member
- 2010-10-12 – 2010-10-12
- Deputy Chair
- 2006-10-10 – 2008-2-14
- Chair
- 2002-11-14 – 2006-10-2
- Chair
- 2002-11-5 – 2006-10-1
- Member
- 2002-10-24 – 2002-11-14
- Member
- 2002-10-24 – 2002-11-4
Committee on Industry and Trade
- Deputy Chair
- 2008-2-19 – 2010-10-4
- Member
- 2008-2-14 – 2008-2-18
Committee on Education
- Member
- 2002-10-8 – 2002-10-23
- Member
- 1998-10-13 – 2002-9-30
- Member
- 1994-10-10 – 1998-10-4
Committee on Foreign Affairs
- Member
- 2022-10-19 – 2026-9-21
Joint Committee on Foreign Affairs and Defence
- Deputy member
- 2024-5-23 – 2024-6-18
Nominations Committee
- Chair
- 2014-10-13 – 2017-7-27
- Member
- 2014-10-7 – 2014-10-13
- Deputy member
- 2002-9-30 – 2006-10-2
The General Council of the Riksbank
- Deputy Chair
- 2022-10-21 –
- Member
- 2022-10-19 – 2022-10-21
- Deputy member
- 2002-10-15 – 2002-10-23
The War Delegation
- Member
- 2006-10-17 – 2017-8-31
The Riksdag Board
- Alternate member
- 2022-10-19 –
- Member
- 2014-10-7 – 2017-7-27
Advisory Council on Foreign Affairs
- Member
- 2014-10-7 – 2017-7-27
The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe
- Deputy member
- 2002-10-15 – 2002-10-23
The Swedish Delegation to the Nordic Council
- Deputy member
- 2014-10-7 – 2017-7-27
The Ministry of Industry, Employment and Communications
- Minister
- 2017-7-27 – 2019-3-31
- 2022-10-7 – 2022-10-18
- 2021-2-5 – 2022-10-6
- 2019-4-1 – 2021-2-4
Biography
The information in the biography is information that the commissioner has submitted to the publication Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 94–. Ledamot utbildningsutskottet 94–02 och socialförsäkringsutskottet 02, ordförande 02–06 och vice ordförande 06–07 och 10–14. Vice ordförande näringsutskottet 08–10. Ledamot utrikesutskottet 22–. Suppleant socialförsäkringsutskottet 14–. Ledamot krigsdelegationen 06–17 och Utrikesnämnden 14–17. Vice ordförande Riksbanksfullmäktige 22–. Suppleant Riksbanksfullmäktige 02, OSSE-delegationen 02, riksdagens valberedning 02–06 och Nordiska rådets svenska delegation 14–16. Ersättare riksdagsstyrelsen 22–. Gruppledare, Socialdemokraterna 14–17. Statsråd (infrastrukturminister), Näringsdepartementet 170727–190331 och infrastrukturminister, Infrastrukturdepartementet 190401–221018.
Föräldrar
Kantorn Bengt Eneroth och läraren Anna-Lisa Abelsson.
Utbildning
Gymnasieskola, slutår 85. Högskolestudier, Växjö 88–93.
Anställningar
Metallarbetare, Växjö 85–. Politiskt sakkunnig, Utbildningsdepartementet 96–02. Statssekreterare, Utbildningsdepartementet 99.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Försäkringskassan i Kronobergs län 90– och Myndigheten för Sveriges nätuniversitet 02–05. Ledamot, Försäkringskassans socialförsäkringsnämnd 90–94. Ordförande, Lernia AB 02–07. Ledamot, Pliktutredningen 91–92, Kommittén för översyn av studiestödssystemet 95–96, Datalagskommittén 95–97 och Kommittén för översyn av utbildningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning 02–03. Ordförande, arbetsgruppen med uppgift att göra en översyn av läroplanerna som styrinstrument 00–01. Ledamot, parlamentariska socialförsäkringsutredningen 10–15. Ledamot, Utredningen om stödet till den parlamentariska beslutsprocessen och ledamotskapet i riksdagen m.m. 23–.
Kommunala uppdrag
Ledamot, informationsnämnden, Växjö kommun 85–89, skolstyrelsen 88–91 och social distriktsnämnd 88–91. Landstingsfullmäktig, Kronobergs län 91–94. Ledamot, direktionen, centrallasarettet i Växjö 91–94. Styrelseledamot, Videum AB 99–06.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, SSU Kronoberg 88–90. Styrelseledamot, Socialdemokraterna i Kronoberg 86–90, 92–93 och 96–, ordförande 00–09. Styrelseledamot, SSU 90–93, Växjö arbetarekommun 90–94 och Socialdemokraterna 01–. Ledamot, Socialdemokraternas verkställande utskott 09–. Styrelseledamot, Svenska Metallindustriarbetareförbundets socialdemokratiska förening i Växjö 92–08. Ledamot ABF förbundsstyrelse 11–17.
Litteratur
Egenmakt och social ekonomi (93).
Said and done
Here you will find what the member has said and done in the Riksdag. This can apply to motions, speeches in the chamber or interpellations and written questions to the government. Here you will also find what the government's ministers have said and done in the Riksdag. Use the filters to find among the documents.
Ny strategi för svensk industri
Motion 2014/15:2262 av Johanna Haraldsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2262 av Johanna Haraldsson m.fl. S Ny strategi för svensk industri Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av politiskt initiativ till ny framåtriktad industripolitik. Riksdagen tillkännager för regeringen som- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2014/15:NU10 2014/15:UbU10
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Färdigbyggt Linnéuniversitet
Motion 2014/15:1922 av Tomas Eneroth och Monica Haider (S)
Motion till riksdagen 2014/15:1922 av Tomas Eneroth och Monica Haider S Färdigbyggt Linnéuniversitet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om insatser för de nya universiteten. Motivering Sverige måste ha ambitionen att vara en ledande kunskaps- och- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:UbU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Sanering av industritomter
Motion 2014/15:1159 av Tomas Eneroth (S)
Motion till riksdagen 2014/15:1159 av Tomas Eneroth S Sanering av industritomter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om sanering av förorenade markområden i närheten av småländska glasbruk. Motivering I Småland finns det fortfarande många gamla- Inlämnad
- 2014-11-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:MJU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Lex Kosta
Motion 2014/15:1158 av Tomas Eneroth och Monica Haider (S)
Motion till riksdagen 2014/15:1158 av Tomas Eneroth och Monica Haider S Lex Kosta Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör överväga möjligheterna till ett tillägg till den pågående översynen av kommunallagen. Motivering Lessebo- Inlämnad
- 2014-11-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:KU18
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
SIS-förfrågningar
Motion 2014/15:1157 av Tomas Eneroth och Monica Haider (S)
Motion till riksdagen 2014/15:1157 av Tomas Eneroth och Monica Haider S SIS-förfrågningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om SIS-förfrågningar inom EU. SIS-förfrågningar inom EU Innan en person kan få uppehållstillstånd i Sverige måste Migrationsverket- Inlämnad
- 2014-11-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:JuU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ersättning till brottsoffer
Motion 2014/15:1156 av Tomas Eneroth och Monica Haider (S)
Motion till riksdagen 2014/15:1156 av Tomas Eneroth och Monica Haider S Ersättning till brottsoffer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ansvaret för att utkräva skadestånd. Motivering När domstolar idag utdömer skadestånd till målsäganden, exempelvis- Inlämnad
- 2014-11-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:JuU18
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Skolors informationsansvar
Motion 2014/15:1155 av Tomas Eneroth och Monica Haider (S)
Motion till riksdagen 2014/15:1155 av Tomas Eneroth och Monica Haider S Skolors informationsansvar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skolors informationsansvar. Motivering För myndiga elever över 18 år så finns det inte längre en skyldighet- Inlämnad
- 2014-11-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:UbU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Habiliteringsersättningen
Motion 2014/15:1154 av Tomas Eneroth och Monica Haider (S)
Motion till riksdagen 2014/15:1154 av Tomas Eneroth och Monica Haider S Habiliteringsersättningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en kartläggning av habiliteringsersättningen. Motivering Ca 80 procent av landets kommuner betalar ut habiliteringsersättning- Inlämnad
- 2014-11-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:SoU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Bostadsbyggande
Motion 2014/15:1148 av Monica Haider och Tomas Eneroth (S)
Motion till riksdagen 2014/15:1148 av Monica Haider och Tomas Eneroth S Bostadsbyggande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av ökat bostadsbyggande. Motivering Ett allt för lågt byggande har lett till en mycket besvärlig bostadssituation- Inlämnad
- 2014-11-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:CU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Yrkeshögskolans roll i regionerna
Motion 2014/15:1146 av Monica Haider och Tomas Eneroth (S)
Motion till riksdagen 2014/15:1146 av Monica Haider och Tomas Eneroth S Yrkeshögskolans roll i regionerna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om yrkeshögskolan. Motivering Yrkeshögskolan spelar en stor roll när det gäller kompetensförsörjningen- Inlämnad
- 2014-11-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:UbU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Den regionala nyhetsbevakningen
Motion 2014/15:1145 av Monica Haider och Tomas Eneroth (S)
Motion till riksdagen 2014/15:1145 av Monica Haider och Tomas Eneroth S Den regionala nyhetsbevakningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga behovet av att belysa frågan om insatser för att stärka den regionala nyhetsbevakningen i- Inlämnad
- 2014-11-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:KU19
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Mobiltäckning
Motion 2014/15:1144 av Monica Haider och Tomas Eneroth (S)
Motion till riksdagen 2014/15:1144 av Monica Haider och Tomas Eneroth S Mobiltäckning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om mobiltäckning. Motivering Sverige är ett land som ligger i framkant i utvecklingen av mobiltelefonin. På få ställen i världen- Inlämnad
- 2014-11-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:TU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
Motion 2014/15:1143 av Monica Haider och Tomas Eneroth (S)
Motion till riksdagen 2014/15:1143 av Monica Haider och Tomas Eneroth S Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSSMotivering 1993 antog- Inlämnad
- 2014-11-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:SoU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Lång väntetid vid SIS-förfrågningar
Skriftlig fråga 2013/14:655 av Tomas Eneroth (S)
Fråga 2013/14:655 Lång väntetid vid SIS-förfrågningar av Tomas Eneroth S till Statsrådet Tobias Billström M Innan en person kan få uppehållstillstånd i Sverige måste Migrationsverket undersöka om det finns någon notering eller spärr i det så kallade SIS-registret allt enligt 4 kap. 21 utlänningsförordningen. Om den sökande- Inlämnad
- 2014-06-03
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
med anledning av prop. 2013/14:227 Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring
Motion 2013/14:Sf31 av Tomas Eneroth m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Sf31 av Tomas Eneroth m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:227 Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring 201314S32009 med anledning av regeringens proposition 2013 14 227 Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen- Inlämnad
- 2014-05-20
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2013/14:SfU19
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Avgiftsfri skola
Skriftlig fråga 2013/14:623 av Tomas Eneroth (S)
Fråga 2013/14:623 Avgiftsfri skola av Tomas Eneroth S till Utbildningsminister Jan Björklund FP En rapport från Föreningen Majblomman visar hur otillåtna avgifter i grundskolan skapar oro och utanförskap hos många barn. Skolans generella brist på resurser har stegvis inneburit att avgifter regelbundet tas ut av barnen- Inlämnad
- 2014-05-15
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
med anledning av prop. 2013/14:100 2014 års ekonomiska vårproposition
Motion 2013/14:Fi13 av Mikael Damberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Fi13 av Mikael Damberg m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:100 2014 års ekonomiska vårproposition 201314S3004 med anledning av 2014 års ekonomiska vårproposition Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 2 Världsekonomin drar Sverige ur lågkonjunkturen 8- Inlämnad
- 2014-05-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Statslösa palestinier
Skriftlig fråga 2013/14:578 av Tomas Eneroth (S)
Fråga 2013/14:578 Statslösa palestinier av Tomas Eneroth S till Statsrådet Tobias Billström M Frågan om statslösa palestiniers flyktingstatus och situation har återkommande debatterats, inte minst situationen för dem som kommer från Irak. Den senaste länderrapporten från Migrationsverket visar på hur antalet palestinier- Inlämnad
- 2014-04-15
- Besvarare
- Tobias Billström (M)
med anledning av prop. 2013/14:213 Cirkulär migration och utveckling
Motion 2013/14:Sf28 av Tomas Eneroth m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Sf28 av Tomas Eneroth m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:213 Cirkulär migration och utveckling Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2013/14:213 i den del som rör förenklade regler för att byta spår från tidigare asylsökande till arbetskraftsinvandrare.- Inlämnad
- 2014-04-15
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2013/14:SfU13 2013/14:SfU19
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag