Tomas Eneroth (SocDem)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Constituency
- Kronoberg County, seat 218
- Birth year
- 1966
- Address
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Current assignments
Member of Parliament
Ordinary member
Committee on Foreign Affairs
Member
The General Council of the Riksbank
Deputy Chair
The Riksdag Board
Alternate member
All assignments
Member of Parliament
- Ordinary member
- 2022-10-18 – 2026-9-21
- Off duty
- 2017-7-27 – 2022-10-18
- Ordinary member
- 1994-10-2 – 2017-7-26
The Social Democratic Party
- Group Leader
- 2014-10-4 – 2017-7-27
Committee on Social Insurance
- Deputy member
- 2014-11-25 – 2017-7-27
- Deputy Chair
- 2010-10-12 – 2014-9-29
- Member
- 2010-10-12 – 2010-10-12
- Deputy Chair
- 2006-10-10 – 2008-2-14
- Chair
- 2002-11-14 – 2006-10-2
- Chair
- 2002-11-5 – 2006-10-1
- Member
- 2002-10-24 – 2002-11-14
- Member
- 2002-10-24 – 2002-11-4
Committee on Industry and Trade
- Deputy Chair
- 2008-2-19 – 2010-10-4
- Member
- 2008-2-14 – 2008-2-18
Committee on Education
- Member
- 2002-10-8 – 2002-10-23
- Member
- 1998-10-13 – 2002-9-30
- Member
- 1994-10-10 – 1998-10-4
Committee on Foreign Affairs
- Member
- 2022-10-19 – 2026-9-21
Joint Committee on Foreign Affairs and Defence
- Deputy member
- 2024-5-23 – 2024-6-18
Nominations Committee
- Chair
- 2014-10-13 – 2017-7-27
- Member
- 2014-10-7 – 2014-10-13
- Deputy member
- 2002-9-30 – 2006-10-2
The General Council of the Riksbank
- Deputy Chair
- 2022-10-21 –
- Member
- 2022-10-19 – 2022-10-21
- Deputy member
- 2002-10-15 – 2002-10-23
The War Delegation
- Member
- 2006-10-17 – 2017-8-31
The Riksdag Board
- Alternate member
- 2022-10-19 –
- Member
- 2014-10-7 – 2017-7-27
Advisory Council on Foreign Affairs
- Member
- 2014-10-7 – 2017-7-27
The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe
- Deputy member
- 2002-10-15 – 2002-10-23
The Swedish Delegation to the Nordic Council
- Deputy member
- 2014-10-7 – 2017-7-27
The Ministry of Industry, Employment and Communications
- Minister
- 2017-7-27 – 2019-3-31
- 2022-10-7 – 2022-10-18
- 2021-2-5 – 2022-10-6
- 2019-4-1 – 2021-2-4
Biography
The information in the biography is information that the commissioner has submitted to the publication Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 94–. Ledamot utbildningsutskottet 94–02 och socialförsäkringsutskottet 02, ordförande 02–06 och vice ordförande 06–07 och 10–14. Vice ordförande näringsutskottet 08–10. Ledamot utrikesutskottet 22–. Suppleant socialförsäkringsutskottet 14–. Ledamot krigsdelegationen 06–17 och Utrikesnämnden 14–17. Vice ordförande Riksbanksfullmäktige 22–. Suppleant Riksbanksfullmäktige 02, OSSE-delegationen 02, riksdagens valberedning 02–06 och Nordiska rådets svenska delegation 14–16. Ersättare riksdagsstyrelsen 22–. Gruppledare, Socialdemokraterna 14–17. Statsråd (infrastrukturminister), Näringsdepartementet 170727–190331 och infrastrukturminister, Infrastrukturdepartementet 190401–221018.
Föräldrar
Kantorn Bengt Eneroth och läraren Anna-Lisa Abelsson.
Utbildning
Gymnasieskola, slutår 85. Högskolestudier, Växjö 88–93.
Anställningar
Metallarbetare, Växjö 85–. Politiskt sakkunnig, Utbildningsdepartementet 96–02. Statssekreterare, Utbildningsdepartementet 99.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Försäkringskassan i Kronobergs län 90– och Myndigheten för Sveriges nätuniversitet 02–05. Ledamot, Försäkringskassans socialförsäkringsnämnd 90–94. Ordförande, Lernia AB 02–07. Ledamot, Pliktutredningen 91–92, Kommittén för översyn av studiestödssystemet 95–96, Datalagskommittén 95–97 och Kommittén för översyn av utbildningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning 02–03. Ordförande, arbetsgruppen med uppgift att göra en översyn av läroplanerna som styrinstrument 00–01. Ledamot, parlamentariska socialförsäkringsutredningen 10–15. Ledamot, Utredningen om stödet till den parlamentariska beslutsprocessen och ledamotskapet i riksdagen m.m. 23–.
Kommunala uppdrag
Ledamot, informationsnämnden, Växjö kommun 85–89, skolstyrelsen 88–91 och social distriktsnämnd 88–91. Landstingsfullmäktig, Kronobergs län 91–94. Ledamot, direktionen, centrallasarettet i Växjö 91–94. Styrelseledamot, Videum AB 99–06.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, SSU Kronoberg 88–90. Styrelseledamot, Socialdemokraterna i Kronoberg 86–90, 92–93 och 96–, ordförande 00–09. Styrelseledamot, SSU 90–93, Växjö arbetarekommun 90–94 och Socialdemokraterna 01–. Ledamot, Socialdemokraternas verkställande utskott 09–. Styrelseledamot, Svenska Metallindustriarbetareförbundets socialdemokratiska förening i Växjö 92–08. Ledamot ABF förbundsstyrelse 11–17.
Litteratur
Egenmakt och social ekonomi (93).
Said and done
Here you will find what the member has said and done in the Riksdag. This can apply to motions, speeches in the chamber or interpellations and written questions to the government. Here you will also find what the government's ministers have said and done in the Riksdag. Use the filters to find among the documents.
Lång väntetid vid SIS-förfrågningar
Skriftlig fråga 2013/14:655 av Tomas Eneroth (S)
Fråga 2013/14:655 Lång väntetid vid SIS-förfrågningar av Tomas Eneroth S till Statsrådet Tobias Billström M Innan en person kan få uppehållstillstånd i Sverige måste Migrationsverket undersöka om det finns någon notering eller spärr i det så kallade SIS-registret allt enligt 4 kap. 21 utlänningsförordningen. Om den sökande- Inlämnad
- 2014-06-03
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
med anledning av prop. 2013/14:227 Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring
Motion 2013/14:Sf31 av Tomas Eneroth m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Sf31 av Tomas Eneroth m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:227 Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring 201314S32009 med anledning av regeringens proposition 2013 14 227 Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen- Inlämnad
- 2014-05-20
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2013/14:SfU19
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Avgiftsfri skola
Skriftlig fråga 2013/14:623 av Tomas Eneroth (S)
Fråga 2013/14:623 Avgiftsfri skola av Tomas Eneroth S till Utbildningsminister Jan Björklund FP En rapport från Föreningen Majblomman visar hur otillåtna avgifter i grundskolan skapar oro och utanförskap hos många barn. Skolans generella brist på resurser har stegvis inneburit att avgifter regelbundet tas ut av barnen- Inlämnad
- 2014-05-15
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
med anledning av prop. 2013/14:100 2014 års ekonomiska vårproposition
Motion 2013/14:Fi13 av Mikael Damberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Fi13 av Mikael Damberg m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:100 2014 års ekonomiska vårproposition 201314S3004 med anledning av 2014 års ekonomiska vårproposition Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 2 Världsekonomin drar Sverige ur lågkonjunkturen 8- Inlämnad
- 2014-05-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Statslösa palestinier
Skriftlig fråga 2013/14:578 av Tomas Eneroth (S)
Fråga 2013/14:578 Statslösa palestinier av Tomas Eneroth S till Statsrådet Tobias Billström M Frågan om statslösa palestiniers flyktingstatus och situation har återkommande debatterats, inte minst situationen för dem som kommer från Irak. Den senaste länderrapporten från Migrationsverket visar på hur antalet palestinier- Inlämnad
- 2014-04-15
- Besvarare
- Tobias Billström (M)
med anledning av prop. 2013/14:213 Cirkulär migration och utveckling
Motion 2013/14:Sf28 av Tomas Eneroth m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Sf28 av Tomas Eneroth m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:213 Cirkulär migration och utveckling Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2013/14:213 i den del som rör förenklade regler för att byta spår från tidigare asylsökande till arbetskraftsinvandrare.- Inlämnad
- 2014-04-15
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2013/14:SfU13 2013/14:SfU19
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
med anledning av prop. 2013/14:216 Särskilt ömmande omständigheter
Motion 2013/14:Sf25 av Tomas Eneroth m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Sf25 av Tomas Eneroth m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:216 Särskilt ömmande omständigheter Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en utvärdering av tillämpningen av den nya- Inlämnad
- 2014-04-15
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2013/14:SfU21
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Modern it-infrastruktur
Skriftlig fråga 2013/14:573 av Tomas Eneroth (S)
Fråga 2013/14:573 Modern it-infrastruktur av Tomas Eneroth S till Statsrådet Anna-Karin Hatt C Världen genomgår en omvälvande förändring. Datorteknik och moderna kommunikationsnät har ökat kapaciteten att samla in och sprida data enormt. Den digitala teknikens utveckling går mycket snabbt under det senaste decenniet har- Inlämnad
- 2014-04-11
- Besvarare
- Anna-Karin Hatt (C)
Klyftan mellan löntagares och pensionärers beskattning
Skriftlig fråga 2013/14:546 av Eneroth, Tomas (S)
den 2 april Fråga 2013/14:546 Klyftan mellan löntagares och pensionärers beskattning av Tomas Eneroth S till finansminister Anders Borg M Frågan om klyftan mellan löntagares och pensionärers beskattning upprör med rätta allt fler pensionärer. Alliansregeringens införande av jobbskatteavdraget innebar ju att pension- Inlämnad
- 2014-04-02
- Besvarare
- Anders Borg (M)
med anledning av prop. 2013/14:116 Mer fokuserad nedsättning av socialavgifterna för de yngsta
Motion 2013/14:Sf19 av Tomas Eneroth m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Sf19 av Tomas Eneroth m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:116 Mer fokuserad nedsättning av socialavgifterna för de yngsta S26006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2013/14:116. Motivering Regeringen har misslyckats i kampen mot ungdomsarbetslösheten. Ungdomsarbetslösheten- Inlämnad
- 2014-04-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:SfU18
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 bifall,
Klyftan mellan löntagare och pensionärer
Skriftlig fråga 2013/14:500 av Eneroth, Tomas (S)
den 14 mars Fråga 2013/14:500 Klyftan mellan löntagare och pensionärer av Tomas Eneroth S till finansminister Anders Borg M Sverige är det enda landet i världen där pensionärer betalar mer skatt än löntagare med samma inkomst. Sedan jobbskatteavdragets införande har klyftan mellan löntagares och pensionärers beskattning- Inlämnad
- 2014-03-14
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Företagens ansvar för andra sjuklöneveckan
Skriftlig fråga 2013/14:499 av Eneroth, Tomas (S)
den 14 mars Fråga 2013/14:499 Företagens ansvar för andra sjuklöneveckan av Tomas Eneroth S till statsrådet Ulf Kristersson M Många företag har efterfrågat förslag som innebär sänkta sjuklönekostnader, och inte minst förslaget att ta bort företagens ansvar för den andra sjuklöneveckan har setts som ett mycket önskvärt- Inlämnad
- 2014-03-14
- Besvarare
- Ulf Kristersson (M)
Utförsäkringar
Interpellation 2013/14:322 av Eneroth, Tomas (S)
den 28 februari Interpellation 2013/14:322 Utförsäkringar av Tomas Eneroth S till statsrådet Ulf Kristersson M Sedan de borgerliga partierna förändrade sjukförsäkringen har över 75 000 personer utförsäkrats eller tvingats att lämna sjukförsäkringen inte för att de har blivit friska, utan för att de passerat en administrativ- Inlämnad
- 2014-02-28
- Besvarare
- Ulf Kristersson (M)
Lägst arbetslöshet i EU 2020
Motion 2013/14:Fi308 av Mikael Damberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Fi308 av Mikael Damberg m.fl. S Lägst arbetslöshet i EU 2020 S3001 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 5 Inledning 6 En aktiv näringspolitik genom strategisk samverkan 7 Stäng rekryteringsgapet 7 Vänd utvecklingen i skolan höj Sveriges kompetens. 8 Investera för framtiden 9- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 23
- Utskottsberedning
- 2013/14:FiU1 2013/14:FiU3
- Riksdagsbeslut
- (23 yrkanden): 23 avslag
Dödsdatum
Skriftlig fråga 2013/14:455 av Eneroth, Tomas (S)
den 27 februari Fråga 2013/14:455 Dödsdatum av Tomas Eneroth S till socialminister Göran Hägglund KD Sedan den nya sjukförsäkringen drevs igenom av regeringen har över 75 000 personer utförsäkrats. Svårt sjuka har fått besked om att de inte längre har rätt att uppbära sjukpenning och har hänvisats till Arbetsförmedlingen- Inlämnad
- 2014-02-27
- Besvarare
- Ulf Kristersson (M)
Försämrade utbildningsmöjligheter
Skriftlig fråga 2013/14:446 av Eneroth, Tomas (S)
den 24 februari Fråga 2013/14:446 Försämrade utbildningsmöjligheter av Tomas Eneroth S till utbildningsminister Jan Björklund FP Sverige ska konkurrera med kvalitet och kompetens, inte med låga löner och okvalificerade arbeten. Detta har varit en väl fungerande strategi för Sverige under många decennier. Men under- Inlämnad
- 2014-02-24
- Besvarare
- Maria Arnholm (FP)
Kartläggning av habiliteringsersättning
Skriftlig fråga 2013/14:363 av Eneroth, Tomas (S)
den 29 januari Fråga 2013/14:363 Kartläggning av habiliteringsersättning av Tomas Eneroth S till statsrådet Maria Larsson KD Enligt rapporten Daglig verksamhet enligt LSS en kartläggning utgiven av Socialstyrelsen, framkommer att ca 80 procent av landets kommuner betalar ut habiliteringsersättning till deltagare- Inlämnad
- 2014-01-29
- Besvarare
- Maria Larsson (KD)
Företagshälsovården i framtiden
Interpellation 2013/14:214 av Eneroth, Tomas (S)
den 18 december Interpellation 2013/14:214 Företagshälsovården i framtiden av Tomas Eneroth S till statsrådet Ulf Kristersson M Inom företagshälsovården genomförs närmare en miljon läkarbesök årligen. Av dessa beräknas 700 000 vara föranledda av sjukdom hos den anställde. Vid uppskattningsvis en tredjedel av dessa- Inlämnad
- 2013-12-18
- Besvarare
- Ulf Kristersson (M)
med anledning av skr. 2013/14:45 Riksrevisionens rapport om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd till pensionärer – når förmånerna fram?
Motion 2013/14:Sf7 av Tomas Eneroth m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Sf7 av Tomas Eneroth m.fl. S med anledning av skr. 2013/14:45 Riksrevisionens rapport om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd till pensionärer når förmånerna fram S17004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att- Inlämnad
- 2013-12-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:SfU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2013/14:14 Förstärkt nedsättning av egenavgifter
Motion 2013/14:Sf5 av Tomas Eneroth m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Sf5 av Tomas Eneroth m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:14 Förstärkt nedsättning av egenavgifter S17004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i socialavgiftslagen i de delar det avser nedsättning av egenavgifter. Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2013-10-29
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2013/14:SfU5
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag